Thomas Eppler
residente a Zürich, da Zürich Mandati attuali: Eppler Maler AG Persone correlate: Marina Rebekka Altenburger Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Eppler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Eppler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Eppler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Eppler"
|
|
Thomas Eppler
residente a Jona, da Wetzikon (ZH) Mandati attuali: SunCasa AG Persone correlate: Arlind Morina, Nadja Eppler Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Eppler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Eppler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Eppler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Eppler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Thomas Eppler
Persone con il nome Thomas Eppler lavorano in questi rami economici
Verniciatore
Pulizia di edifici
Verniciatore
Pulizia di edifici
Privato con il nome Thomas Eppler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Eppler
Numero di pubblicazione: HR02-1004456302, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Eppler Maler AG, in Zürich, CHE-107.851.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2011, Publ. 6059222).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eppler, Rolf, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eppler, Thomas, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6559226, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Colombo Gärten GmbH, in Wetzikon ZH, CH-020.4.033.650-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2009, S. 31, Publ. 4823968).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eppler, Thomas, von Wetzikon ZH, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SG Schoch Group AG (CH-020.3.001.257-0), in Bauma, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Colombo, Marco, von Onsernone, in Wetzikon ZH, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Schoch, Rudolf, von Fischenthal, in Wollerau, mit Einzelunterschrift;
Schoch, Donatella, von Fischenthal, in Bauma, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4823968, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Colombo Gärten GmbH, in Wetzikon ZH, CH-020.4.033.650-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2006, S. 16, Publ. 3473208).
Statutenänderung:
03.10.2008, 09.12.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Planen, Erstellung und Unterhalten von Gartenanlagen und das Handeln von Pflanzen, Blumen und Gartenartikeln jeglicher Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern..
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 03.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruppli, Bruno, von Fischbach-Göslikon, in Turbenthal, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Colombo, Marco, von Onsernone, in Wetzikon ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Gossau ZH und mit einem Stammanteil von CHF 16'000.00];
Eppler, Thomas, von Wetzikon ZH, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.