Informazioni su Gudrun Eiz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gudrun Eiz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2682683, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
EPM Holding AG, bisher in Baar, CHE-103.112.676, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2011, Publ. 6008956).
Statutenänderung:
03.02.2016.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
c/o Mühlebach Advokatur AG, Falkengasse 3, 6004 Luzern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 03.02.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eiz, Gudrun, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Prokuristin, mit Einzelprokura;
Mollet, Ernst, von Unterramsern, in Stallikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stabinger, Ursula, von Zürich, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
auditors GmbH für KMU-Revisionen, in Adliswil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Döbeli, Adrian, von Seon, in Staufen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegrist, Fritz, von Seengen, in Auenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Jackys Stapferstube AG, in Z ü r i c h , Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.1999, S. 2262).
Statutenänderung:
7.09.2000.
Zweck neu:
Führen von Restaurants, insbesondere des Restaurants "Jackys Stapferstube" in Zürich;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Patente und Lizenzen erwerben.
Aktien neu:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.- [bisher: 150 Inhaberaktien zu CHF 1 000.-].
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm Aktiven und Passiven der Firma Jakob Schläpfer "Jackys Stapferstube" in Zürich, gemäss Bilanz per 31.12.1986 zum Preise von CHF 150 000.-, der voll auf das Grundkapital angerechnet wurde.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Peter, von Gais und Zürich, in Luzein, Revisionsstelle;
Freimann, Kurt, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eiz, Gudrun, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Einzelprokura;
Ruckstuhl, Regula, von Braunau und Bischofszell, in Nürensdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mollet, Ernst Heinrich, von Unterramsern, in Stallikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birlin, Simon, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Birlin-Schillig, Heidi, von Frick, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rauber-Aschinger, Beatrice, von Appenzell, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Onyx Treuhand AG, in Birmensdorf ZH, Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Jackys Stapferstube AG, in Zürich, Führung von Restaurants, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.223 vom 16.11.1994 S.6266).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnyder, Dr. Oskar, von Flühli, in Kilchberg ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friesenecker, Dr. Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freimann, Kurt, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied);
Eiz, Gudrun, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Einzelprokura.