Informazioni su Adrian Döbeli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Adrian Döbeli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004812186, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Mühlebach Advokatur AG, in Luzern, CHE-469.286.400, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 07.01.2013, S.0, Publ. 7002378).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Andreas, von Menziken, in Zug, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Döbeli, Adrian, von Seon, in Staufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwieterka, Sören, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004487486, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
EPM Holding AG, in Luzern, CHE-103.112.676, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 23.02.2016, Publ. 2682683).
Firma neu:
EPM Holding AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 25.10.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Döbeli, Adrian, von Seon, in Staufen, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Siegrist, Fritz, von Seengen, in Auenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2682683, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
EPM Holding AG, bisher in Baar, CHE-103.112.676, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2011, Publ. 6008956).
Statutenänderung:
03.02.2016.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
c/o Mühlebach Advokatur AG, Falkengasse 3, 6004 Luzern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 03.02.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eiz, Gudrun, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Prokuristin, mit Einzelprokura;
Mollet, Ernst, von Unterramsern, in Stallikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stabinger, Ursula, von Zürich, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
auditors GmbH für KMU-Revisionen, in Adliswil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Döbeli, Adrian, von Seon, in Staufen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegrist, Fritz, von Seengen, in Auenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.