Informazioni su Gioia Deucher Vilchis
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gioia Deucher Vilchis
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006101004, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Innhub La Punt AG, in La Punt Chamues-ch, CHE-158.668.919, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2023, Publ. 1005917358).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deucher Vilchis, Gioia, von Steckborn, in Rapperswil-Jona, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Curti, Regula, von Berg am Irchel, in Erlenbach (ZH), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bötsch, Tina Caroline, von Basel, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005666022, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Innhub La Punt AG, in La Punt Chamues-ch, CHE-158.668.919, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2022, Publ. 1005427505).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deucher Vilchis, Gioia, von Steckborn, in Rapperswil-Jona, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005025476, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
DART Ventures AG, in Feusisberg, CHE-360.945.839, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2020, Publ. 1004815690).
Statutenänderung:
29.10.2020.
Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 700'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 700'000.00].
Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 7'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.10.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3a der Statuten beschlossen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deucher Vilchis, Gioia, von Steckborn, in San Francisco (US), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.