Indirizzo
c/o Caspar Coppetti
Via Cumünela 10
7522 La Punt Chamues-ch
Informazioni su Innhub La Punt AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Innhub La Punt AG
- Innhub La Punt AG da La Punt Chamues-ch opera nel ramo «Compravendita di immobili propri» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Innhub La Punt AG fondata il 29.08.2018 è composta da 6 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 06.08.2024.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Innhub La Punt AG.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Regula Anna Curti,
Jon Erni,
Steven Frederic Koltes,
Dr. Caspar Felix Coppetti,
Dr. Christian Claude Wenger
i più recenti aventi diritto di firma
Regula Anna Curti,
Dr. Tina Bötsch,
Jon Erni,
Steven Frederic Koltes,
Dr. Caspar Felix Coppetti
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.08.2018
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
La Punt Chamues-ch
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.3.012.954-8
IDI/IVA
CHE-158.668.919
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Aufbau und die Entwicklung sowie die Führung und Beratung von Innovationszentren im Engadin. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
InnHub | 17.10.2023 | attivo | 00993/2023 |
Ultimi comunicati FUSC: Innhub La Punt AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006101004, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Innhub La Punt AG, in La Punt Chamues-ch, CHE-158.668.919, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2023, Publ. 1005917358).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deucher Vilchis, Gioia, von Steckborn, in Rapperswil-Jona, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Curti, Regula, von Berg am Irchel, in Erlenbach (ZH), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bötsch, Tina Caroline, von Basel, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005917358, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Innhub La Punt AG, in La Punt Chamues-ch, CHE-158.668.919, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2023, Publ. 1005829002).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Curti, Beat, von Rapperswil-Jona, in Erlenbach (ZH), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Curti, Regula, von Berg am Irchel, in Erlenbach (ZH), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005829002, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Innhub La Punt AG, in La Punt Chamues-ch, CHE-158.668.919, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2023, Publ. 1005666022).
Statutenänderung:
12.07.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Aufbau und die Entwicklung sowie die Führung und Beratung von Innovationszentren im Engadin. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.