Informazioni su Martial Gaston Coutaz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martial Gaston Coutaz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006081098, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Fondation Aina Vao, à Saint-Maurice, CHE-160.658.468, fondation (No. FOSC 43 du 04.03.2019, Publ. 1004579721).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Giroud, Jean-Claude, citoyen français, à Saint Nazaine-Les Eymes (FR), membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Barras, Etienne, de Crans-Montana, à Sion, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Coutaz, Martial, de Saint-Maurice, à Saint-Maurice, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: HR02-1004577504, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
La Castalie, à Monthey, CHE-108.904.199, institut de droit public (No. FOSC 183 du 21.09.2017, Publ. 3765637).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Giroud, Michel, de Chamoson, à Chamoson, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Cornut, Daniel, de Monthey, à Monthey, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: membre, sans droit de signature];
Barbey, Florian, de Morlon, à Collombey-Muraz, membre du conseil d'administration, sans droit de signature;
Coutaz, Martial Gaston, de Saint-Maurice, à Saint-Maurice, membre du conseil d'administration, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: 2238467, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Pro Senectute Valais / Pour la Vieillesse, à Sion, CHE-105.760.231, fondation (No. FOSC 143 du 26.07.2013, Publ. 1000993).
Nouvelle adresse:
Rue de la Porte-Neuve 20, 1950 Sion.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Roh-Udry, Gilberte, de Conthey et Vétroz, à Sion, membre, sans droit de signature;
Lugon, Jean-Pierre, de Sion, à Sion, directeur, avec signature collective à deux;
Gsponer, André, de Ausserberg, à Brig-Glis, vice-président, avec signature collective à deux;
Loretan, Régis, de Leuk et Sion, à Sion, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Pernet, Serge, de Chalais, à Saint-Léonard, membre, sans droit de signature;
Coutaz, Martial Gaston, de Saint-Maurice, à Saint-Maurice, membre, sans droit de signature;
Meichtry, Béatrice, de Guttet-Feschel, à Guttet-Feschel, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: à Naters, membre sans droit de signature];
Darbellay, Christophe, de Liddes, à Martigny-Combe, président, avec signature collective à deux;
Tornare, Yann Patrice, de Marsens, à Fully, directeur, avec signature collective à deux.