Indirizzo
c/o Institution Soeurs de Saint Maurice
Avenue de Vérolliez 52
1890 St-Maurice
Informazioni su Fondation Aina Vao
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fondation Aina Vao
- Fondation Aina Vao con sede a St-Maurice è una Fondazione nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari». Fondation Aina Vao è attiva.
- La dirigenza dell’Organizzazione Fondation Aina Vao è composta da 7 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 23.11.2016.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 10.07.2024.
- L’Organizzazione Fondation Aina Vao è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-160.658.468.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Etienne Barras,
Martial Gaston Coutaz,
Daniela Laura Ardizzoni,
Marie Claudine Bera,
Nathalie Roduit
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.11.2016
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Saint-Maurice
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-621.7.006.834-8
IDI/IVA
CHE-160.658.468
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Assumer la gestion et soutenir financièrement le projet Aina Vao, développé à son origine par la Congrégation des Soeurs de Saint Maurice, dont les activités se déploient à Mahajanga/Madagascar; ce projet se déploie autour de trois piliers qui peuvent être développés ou modifiés, soit les activités de soin à l'intérieur du dispensaire, les prestations de santé communautaire développées dans les quartiers de la ville et les actions de santé scolaire; à cette fin, la fondation pourra récolter tous dons, contributions publiques et autres subventions et aides pour permettre la pérennisation du projet.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
NOFIVAL SA | Martigny | 28.11.2016 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fondation Aina Vao
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006081098, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Fondation Aina Vao, à Saint-Maurice, CHE-160.658.468, fondation (No. FOSC 43 du 04.03.2019, Publ. 1004579721).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Giroud, Jean-Claude, citoyen français, à Saint Nazaine-Les Eymes (FR), membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Barras, Etienne, de Crans-Montana, à Sion, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Coutaz, Martial, de Saint-Maurice, à Saint-Maurice, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: HR02-1004579721, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Fondation Aina Vao, à Saint-Maurice, CHE-160.658.468, fondation (No. FOSC 35 du 20.02.2017, p.0, Publ. 3358915).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Barras, Adrienne, dite Soeur Adrienne, de Chermignon, à Bex, membre, avec signature individuelle;
Beatrefina, Lydie, dite Soeur Lydie, citoyenne malgache, à Mahajanga (MG), membre, sans droit de signature;
Lütolf, Berta, dite Soeur Berta, de Schötz, à Bex, avec procuration individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Roduit, Nathalie, de Fully, à Crans-Montana, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec Daniela Ardizzoni dite Soeur Daniela;
Ardizzoni, Daniela, dite Soeur Daniela, de Bex, à Bex, membre du conseil de fondation, avec signature individuelle;
Bera, Marie Claudine, dite Soeur Claudine, citoyenne malgache, à Mahajanga (MG), membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: 3358915, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Fondation Aina Vao, à Saint-Maurice, CHE-160.658.468, fondation (No. FOSC 231 du 28.11.2016, Publ. 3188005).
Autorité de surveillance:
Département fédéral de l'Intérieur.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.