Informazioni su Ettore Cerutti
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ettore Cerutti
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005465548, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Metzgerhalle GmbH, in Rothenburg, CHE-114.166.854, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2008, S.9, Publ. 4429994).
Firma neu:
Metzgerhalle GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Ettore Cerutti, Lindauring 6, 6023 Rothenburg Liquidationsadresse. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 29.04.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cerutti, Ettore, von Rothenburg, in Rothenburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 2'500.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4605994, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Bären zu Rothenburg Gast- und Kulturhaus AG, in Rothenburg, CH-100.3.018.426-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 13.06.1996, S. 3497).
Statutenänderung:
4.07.2008. Genehmigte Kapitalerhöhung gemäss GV-Beschluss vom 04.07.2008 und näherer Umschreibung in den Statuten. [Eine weitere Änderung berührt keine publikationspflichtige Tatsache.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegg, Dr. Erich, von Rothenburg, in Baden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cerutti, Ettore, von Rothenburg, in Rothenburg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühlmann, Candid, von Rothenburg, in Rothenburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fries, Hans, von Nottwil und Gelfingen, in Nottwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Pius, von Rothenburg, in Rothenburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Wyss, Ilga, von Rothenburg und Emmen, in Rothenburg, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretärin];
Achermann, Adolf genannt Adi, von Rothenburg und Kriens, in Rothenburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühlmann, Andreas, von Rothenburg, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Konrad, Simon, von Kriens, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Partner Revisions AG, in Luzern (CH-100.3.011.778-2), Revisionsstelle [bisher: Partner Revisions AG, in Luzern].
Numero di pubblicazione: 4429994, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Metzgerhalle GmbH, in Rothenburg, CH-100.4.788.806-3, Flecken 27, 6023 Rothenburg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
8.04.2008.
Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken;
Erstellung und Vekauf von Überbauungen.
Stammkapital:
CHF 25'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Die Gesellschaft beabsichtigt, von Isabella Baumgartner, von Rothenburg, in Rothenburg, das Grundstück Nr. 65, GB Rothenburg (vormals Restaurant Metzgerhalle) zum Preise von maximal CHF 820'000.-- zu übernehmen. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 08.04.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Cerutti, Ettore, von Rothenburg, in Rothenburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen von je CHF 2'500.--.