Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Bären zu Rothenburg Gast- und Kulturhaus AG in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.01.1996
Cancellazione dal registro delle imprese
22.11.2013
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Rothenburg
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.018.426-3
IDI/IVA
CHE-102.681.871
Ramo economico
Amministrazione delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Übernahme des Gast- und Kulturhauses Bären zu Rothenburg und dessen Betrieb und Erhaltung für Rothenburg; Erwerb, Verwaltung, Vermietung oder Verpachtung und Veräusserung von Immobilien; Beteiligungen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Trevus AG | Sursee | <2004 | 21.11.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Bären zu Rothenburg Gast- und Kulturhaus AG
- Bären zu Rothenburg Gast- u Kulturhaus AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bären zu Rothenburg Gast- und Kulturhaus AG in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1195233, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Bären zu Rothenburg Gast- und Kulturhaus AG in Liquidation, in Rothenburg, CHE-102.681.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2013, Publ. 973079). Die Zustimmungen der Steuerverwaltungen liegen vor. Die Gesellschaft ist erloschen.
Numero di pubblicazione: 973079, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Bären zu Rothenburg Gast- und Kulturhaus AG in Liquidation, in Rothenburg, CH-100.3.018.426-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 05.12.2012, Publ. 6961384). Die Liquidation ist durchgeführt. [Sobald die Zustimmungen der Steuerverwaltungen vorliegen, wird die Firma gelöscht.].
Numero di pubblicazione: 6961384, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Bären zu Rothenburg Gast- und Kulturhaus AG, in Rothenburg, CH-100.3.018.426-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2010, S. 15, Publ. 5701844).
Firma neu:
Bären zu Rothenburg Gast- und Kulturhaus AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 28.11.2012 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Pius Schmid, Eichenring 4, 6023 Rothenburg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Pius, von Rothenburg, in Rothenburg, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wyss, Ilga, von Rothenburg und Emmen, in Rothenburg, Mitglied und Sekretärin und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretärin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Achermann, Adolf genannt Adi, von Rothenburg und Kriens, in Rothenburg, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bühlmann, Andreas, von Rothenburg, in Luzern, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Konrad, Simon, von Kriens, in Kriens, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weibel, Paul, von Malters, in Rothenburg, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].