Informazioni su Lucien Bühler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lucien Bühler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005721384, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Coopérative FD - INFO, à Saint-Imier, CHE-102.229.904, société coopérative (No. FOSC 167 du 29.08.2012, p.0, Publ. 6826612).
Modification des statuts:
06.04.2022.
Nouvelle raison sociale:
Société coopérative FD-INFO.
Nouvelle adresse:
c/o Jean Bachmann, Rue Baptiste-Savoye 62, 2610 St-Imier.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Houmard, Marc-André, de Champoz, à Malleray, vice-président, avec signature collective à deux;
Mohni, Marcel, de Wynigen, à Bévilard, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Benoit, Roland, de Romont (BE), à Corgémont, président de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Bühler, Lucien, de Sigriswil, à Tramelan, vice-président de l'administration, sans droit de signature;
Voutat, Roland, de Sorvilier, à Malleray (Valbirse), membre de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président].
Numero di pubblicazione: 1580827, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fondation 16-Mars, à Moutier, CHE-110.388.315, fondation (No. FOSC 58 du 22.03.2012, Publ. 6604930).
Nouveau nom:
Fondation 16-Mars en liquidation. La fondation est dissoute selon décision du 05.05.2014 de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne.
Adresse de liquidation:
c/o Roland Voutat, rue des Tilleuls 5, 2735 Malleray.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bühler, Lucien, de Sigriswil, à Tramelan, secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Houmard, Marc-André, de Champoz, à Malleray, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: président avec signature collective à deux];
Voutat, Roland, de Sorvilier, à Malleray, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: caissier avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: 6568368, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Fondation NLZ - Centre national de performance Brigue-Glis, in Brig-Glis, CH-600.7.013.108-3, Stiftung (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2010, S. 20, Publ. 5739552).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Lucien, von Sigriswil, in Tramelan, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaer, Jean-Michel, von Corcelles-Cormondrèche, in Corcelles NE (Corcelles-Cormondrèche), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.