Indirizzo
c/o Jean Bachmann
Rue Baptiste-Savoye 62
2610 St-Imier
Informazioni su Société coopérative FD-INFO
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Société coopérative FD-INFO
- Société coopérative FD-INFO con sede a St-Imier è una Società cooperativa nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari». Société coopérative FD-INFO è attiva.
- L’Organizzazione è stata costituita nel 16.01.1980.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 12.04.2023.
- L’IDI segnalata è CHE-102.229.904.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Société coopérative FD-INFO: DENNER Partenaire, Fehrat KARADAS, EdElla Sàrl, Le Phono C. Vaney.
Dirigenza (3)
i più recenti membri dell'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.01.1980
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Saint-Imier
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-073.5.003.159-5
IDI/IVA
CHE-102.229.904
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Edition d'un journal hebdomadaire destiné à promouvoir la vie politique, économique, culturelle et sociale du Jura bernois et de toute autre publication.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Coopérative FD - INFO
- FD-Info
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Société coopérative FD-INFO
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005721384, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Coopérative FD - INFO, à Saint-Imier, CHE-102.229.904, société coopérative (No. FOSC 167 du 29.08.2012, p.0, Publ. 6826612).
Modification des statuts:
06.04.2022.
Nouvelle raison sociale:
Société coopérative FD-INFO.
Nouvelle adresse:
c/o Jean Bachmann, Rue Baptiste-Savoye 62, 2610 St-Imier.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Houmard, Marc-André, de Champoz, à Malleray, vice-président, avec signature collective à deux;
Mohni, Marcel, de Wynigen, à Bévilard, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Benoit, Roland, de Romont (BE), à Corgémont, président de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Bühler, Lucien, de Sigriswil, à Tramelan, vice-président de l'administration, sans droit de signature;
Voutat, Roland, de Sorvilier, à Malleray (Valbirse), membre de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président].
Numero di pubblicazione: 6826612, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
FD - Info, à Saint-Imier, CH-073.5.003.159-5, société coopérative (No. FOSC 98 du 22.05.1995, p. 2849).
Modification des statuts:
05.05.2010.
Nouvelle raison sociale:
Coopérative FD - INFO.
Nouvelle responsabilité/prestations supplémentaires:
[La mention relative à la responsabilité est radiée d'office conformément à l'art. 87 al. 1, let. j, ORC.] [biffé: Responsabilité/Versements supplémentaires : les associés sont exonérés de toute responsabilité quant aux engagements pris par la société, lesquels sont uniquements garantis par la fortune sociale.].Nouvelles obligations: Obligation de fournir des prestations: selon statuts. [précédemment: Obligations : chaque associé est tenu d'acquérir une part sociale.].Selon déclaration du 02.07.2011, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Favre, Henri-Louis, de Fenin-Vilars-Saules, à Tavannes, président, avec signature collective à deux;
Althaus, Francis, de Rüderswil, à Moutier, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Benoit, Roland, de Romont BE, à Corgémont, président, avec signature collective à deux;
Mohni, Marcel, de Wynigen, à Bévilard, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
F D ¬ Info, à St-Imier, édition d'un journal hebdomadaire, société coopérative (FOSC du 25.3.1991, no58, p.1233). Max Negri, André Ory, Josiane Aegerter, Marie-Josée Dornbierer-Iff, Alexandre Glauser et Heidi Wälchli ont démissionné, leurs pouvoirs sont éteints.
Sont nommés:
Henri-Louis Favre, de Fenin, Vilars, Saules, à Tavannes, président;
Marc-André Houmard, de Champoz, à Malleray, vice-président, tous deux avec signature collective à deux;
Roland Voutat, de Sorvillier, à Malleray, administrateur;
Francis Althaus, de Rüderswil, à Moutier, membre, tous deux avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.