Informazioni su Esther Margrit Baur Sarasin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Esther Margrit Baur Sarasin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005073752, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Stiftung pro Klingentalmuseum, in Basel, CHE-110.401.401, Stiftung (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2019, Publ. 1004634741).
Domizil neu:
c/o Museum Kleines Klingental, Unterer Rheinweg 26, 4058 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krattiger Tinga, Ursula, genannt Ursa, von Oberdorf (BL), in Basel, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baur Sarasin, Esther, von Basel, in Basel, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1004694003, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Stiftung Dornacher Schlachtdenkmal, in Dornach, CHE-111.730.008, Stiftung (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2018, Publ. 4134111).
Name neu:
Stiftung Dornacher Schlachtdenkmal in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil: Staatskanzlei, Rathaus, Barfüssergasse 24, 4509 Solothurn.
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV]. Die Stiftung ist gemäss Regierungsratsbeschluss vom 24.06.2019 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ankli, Remo, von Zullwil, in Beinwil SO, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlatter, Christian, von Hallau, in Dornach, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baur Sarasin, Esther Margrit, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bosshard, Daniel, von Wila, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Büsser, Martin, von Glarus und Amden, in Lupsingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fueter, Thomas, von Bern und Basel, in Emmenbrücke (Emmen), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hasler, Ernst, von Leimiswil, in Strengelbach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marti, Urs, von Steinhausen, in Steinhausen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Studer Immenhauser, Dr. Barbara, von Stein am Rhein und Bern, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eng, Andreas, von Günsberg und Stüsslingen, in Günsberg, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4134111, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Stiftung Dornacher Schlachtdenkmal, in Dornach, CHE-111.730.008, Stiftung (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2016, Publ. 2756959).
Aufsichtsbehörde neu:
Stiftungsaufsicht Solothurn, in Solothurn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zwicker, Dr. Josef, von Gossau (SG), in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baur Sarasin, Esther Margrit, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.