Informazioni su Dr. Remo Ankli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Dr. Remo Ankli
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Remo Ankli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004694003, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Stiftung Dornacher Schlachtdenkmal, in Dornach, CHE-111.730.008, Stiftung (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2018, Publ. 4134111).
Name neu:
Stiftung Dornacher Schlachtdenkmal in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil: Staatskanzlei, Rathaus, Barfüssergasse 24, 4509 Solothurn.
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV]. Die Stiftung ist gemäss Regierungsratsbeschluss vom 24.06.2019 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ankli, Remo, von Zullwil, in Beinwil SO, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlatter, Christian, von Hallau, in Dornach, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baur Sarasin, Esther Margrit, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bosshard, Daniel, von Wila, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Büsser, Martin, von Glarus und Amden, in Lupsingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fueter, Thomas, von Bern und Basel, in Emmenbrücke (Emmen), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hasler, Ernst, von Leimiswil, in Strengelbach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marti, Urs, von Steinhausen, in Steinhausen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Studer Immenhauser, Dr. Barbara, von Stein am Rhein und Bern, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eng, Andreas, von Günsberg und Stüsslingen, in Günsberg, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1865913, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Genossenschaft Zukunft Beinwil, in Beinwil SO, CHE-262.263.644, Genossenschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2011, S. 14, Publ. 6038322).
Domizil neu:
bei Christoph Wilden, Kloster, 4229 Beinwil SO.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eisenhut, Hans-Ulrich, von Zürich, in Beinwil SO, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ankli, Remo, von Zullwil, in Beinwil SO, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jeker, Rolf, von Reigoldswil, in Beinwil SO, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisenhut, Rudolf, von Zürich, in Biberist, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wilden, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Beinwil SO, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Bader, Pius, von Holderbank SO, in Beinwil SO, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baur, Hans, von Stocken-Höfen, in Beinwil SO, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1601071, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Stiftung Schloss Neu-Bechburg, in Oensingen, CHE-110.387.178, Stiftung (SHAB Nr. 194 vom 07.10.2009, S. 13, Publ. 5280840).
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht, in Solothurn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berger, Urs, von Oensingen, in Oensingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fischer, Klaus, von Gettnau, in Hofstetten SO (Hofstetten-Flüh), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ankli, Remo, von Zullwil, in Beinwil SO, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Liechti, Raymonde, genannt Remo, von Oensingen, in Oensingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.