Informazioni su Bruno Markus Bauer
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bruno Markus Bauer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2868213, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
UFD Service AG, bisher in Basel, CHE-100.829.967, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 09.03.2012, Publ. 6587548).
Gründungsstatuten:
05.03.1987.
Statutenänderung:
25.04.2016.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Zugerstrasse 47, 6330 Cham.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Felser, Fanny, von Trub, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bauer, Bruno Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Haar (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mantke, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CH-400.9.002.498-5), in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felser, Detlef, von Trub, in Peguera Calvià (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Basel];
Horisberger, Markus, von Auswil, in Zofingen, Direktor, mit Einzelunterschrift;
CORDIS audit AG (CHE-107.401.754), in Luzern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2865673, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
UFD Software AG, in Baar, CHE-108.416.304, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 29.10.2012, Publ. 6908130).
Statutenänderung:
25.04.2016.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Zugerstrasse 47, 6330 Cham.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mantke, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bauer, Bruno Markus genannt Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Haar (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CH-400.9.002.498-5), in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felser, Detlef, von Trub, in Peguera Calvià (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Basel];
Horisberger, Markus, von Auswil, in Zofingen, Direktor, mit Einzelunterschrift;
CORDIS audit AG (CHE-107.401.754), in Luzern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1952495, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fensterwerkstatt AAMÜLI AG, bisher in Feusisberg, CHE-101.998.704, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2015, Publ. 1928041).
Gründungsstatuten:
21.01.1992.
Statutenänderung:
13.01.2015.
Sitz neu:
Wädenswil.
Domizil neu:
Aamüli, 8820 Wädenswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mantke, Christian, von Uetikon am See, in Uetikon am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bauer, Bruno Markus, genannt Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Haar (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Fritz, von Birrwil, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Frenzel, Kevin Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Uznach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Frenzel, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Uznach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.