Informazioni su Detlef Felser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Detlef Felser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004855314, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
UFD AG, in Cham, CHE-109.272.427, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2017, Publ. 3504781).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felser, Detlef, von Trub, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Peguera Calvià (ES)];
Felser, Fanny Barbara, von Trub, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Peguera Calvia (ES)].
Numero di pubblicazione: 2868213, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
UFD Service AG, bisher in Basel, CHE-100.829.967, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 09.03.2012, Publ. 6587548).
Gründungsstatuten:
05.03.1987.
Statutenänderung:
25.04.2016.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Zugerstrasse 47, 6330 Cham.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Felser, Fanny, von Trub, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bauer, Bruno Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Haar (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mantke, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CH-400.9.002.498-5), in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felser, Detlef, von Trub, in Peguera Calvià (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Basel];
Horisberger, Markus, von Auswil, in Zofingen, Direktor, mit Einzelunterschrift;
CORDIS audit AG (CHE-107.401.754), in Luzern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2868179, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Qronos AG, bisher in Basel, CHE-110.235.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2010, S. 9, Publ. 5698226).
Gründungsstatuten:
19.09.2003.
Statutenänderung:
25.04.2016.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
c/o UFD Holding AG, Zugerstrasse 47, 6330 Cham.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CH-400.9.002.498-5), in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felser, Detlef, von Trub, in Peguera Calvià (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Basel];
Horisberger, Markus, von Auswil, in Zofingen, Direktor, mit Einzelunterschrift;
CORDIS audit AG (CHE-107.401.754), in Luzern, Revisionsstelle.