Informazioni su Michele Aversa
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michele Aversa
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005841459, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Verein Weiterbildungsfonds der Vertragsparteien des Gesamtarbeitsvertrags der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie, in Zürich, CHE-317.001.222, Verein (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2022, Publ. 1005547248).
Statutenänderung:
08.05.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frieden, Diego, von Rapperswil (BE), in Villars-sur-Glâne, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büscher, Berthold, von Glarus Nord, in Lyss, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eggenberger, Jürg, von Grabs, in Affoltern am Albis, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fröhli, Nico, von Beinwil (SO), in Lommiswil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pronzini, Matteo, von Lumino, in Bellinzona, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Röhricht Sommavilla, Marianne, von Zürich, in Uetikon am See, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weibel, Adrian, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Defferrard, Yves, von Gibloux, in Orbe, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aversa, Michele, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dobler, Anne-Marie Monique, von Mümliswil-Ramiswil, in Le Mouret, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lang, Michel, von Schaffhausen, in Bassersdorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rebetez, Véronique, von Les Genevez (JU), in Belfaux, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005774048, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Syna, in Olten, CHE-106.841.501, Verein (SHAB Nr. 96 vom 19.05.2023, Publ. 1005749622).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krattinger, Jolanta, von Düdingen, in Raron, Mitglied des Vorstandes, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zeckra, Mandy, deutsche Staatsangehörige, in Grenchen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ackermann, Kathrin, von Egnach, in Heitenried, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kalbermatter, Patrick, von Niedergesteln, in Leuk, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stöckli, Claudia, von Tägerig, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maio, Antonella, von Olten, in Solothurn, Mitglied des Vorstandes, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: italienische Staatsangehörige, in Olten];
Aversa, Michele, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küng-Baumgartner, Susanne Margarete, von Eriswil, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rebetez, Véronique, von Les Genevez (JU), in Belfaux, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005671639, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Verein Paritätischer Vollzug, Weiterbildung und Sozialfonds für den Personalverleih (PVP), in Bern, CHE-193.410.478, Verein (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2022, Publ. 1005576820).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeby, David, von Le Mouret, in Bern, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmucki, Bruno Hermann, von Gommiswald, in Mittelhäusern (Köniz), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aversa, Michele, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Häberli, Christoph Theodor, von Flurlingen, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Riepshoff, Tanja, von Biberstein, in Küttigen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.