Informazioni su Susanna Sabbadini
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Susanna Sabbadini
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005898837, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Syna, in Olten, CHE-106.841.501, Verein (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2023, Publ. 1005888774).
Statutenänderung:
23.06.2018. 22.06.2019. 24.06.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ademi, Besnik, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Picchi, Nora, von Lugano, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sabbadini, Susanna, von Sumvitg, in Untervaz, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Chur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1005805936, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PROMEA Pensionskasse, in Schlieren, CHE-103.928.407, Stiftung (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2023, Publ. 1005744675).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Peter, von Büren (SO), in Aesch (BL), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frehner, Rolf, von Urnäsch, in Liestal, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sabbadini, Susanna, von Sumvitg, in Untervaz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005749622, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Syna, in Olten, CHE-106.841.501, Verein (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2023, Publ. 1005645847).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Duarte Tavares de Brito Santos, Abel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ronzani, Danilo, von Kradolf-Schönenberg, in Romanshorn, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Simao da Costa, Manuel, von Genève, in Vernier, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Caviezel, Madlaina, von Domleschg, in Erlinsbach (SO), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frieden, Diego, von Ruppoldsried, in Fribourg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geu, Marco, von Freienbach, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schluep, Guido, von Lüsslingen-Nennigkofen, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thommen-Stäuble, Regula Esther, von Ostermundigen, in Bern, Mitglied des Vorstandes, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bottitta, Natale, von Lutzenberg, in Schwyz, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brunnschweiler, Lukas, von Glarus, in Aarau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Diallo, Ibrahim, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Friedländer, Michel André, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sabbadini, Susanna, von Sumvitg, in Chur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyrsch, Walter, von Attinghausen, in Sarnen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.