Informazioni su Nora Picchi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Nora Picchi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006022509, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Syna, in Olten, CHE-106.841.501, Verein (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2024, Publ. 1005965791).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thommen-Stäuble, Regula Esther, von Ostermundigen, in Bern, Mitglied des Vorstandes, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lambelet, Thierry, von La Côte-aux-Fées, in Vallorbe, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Massas, Carlos, von Bardonnex, in Bardonnex, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tscherrig, Johann, von Turtmann-Unterems, in Turtmann-Unterems, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gugliotta-Garaguso, Diana, von Vordemwald, in Egliswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küng-Baumgartner, Susanne Margarete, von Eriswil, in Zofingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Aarau, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Maio, Antonella, von Olten, in Solothurn, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Picchi, Nora, von Lugano, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rebetez, Véronique, von Les Genevez (JU), in Belfaux, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005930622, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Stiftung VRM Gebäudehülle, in Uzwil, CHE-115.097.291, Stiftung (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2023, Publ. 1005649747).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dhakyel, Migmar, von Wädenswil, in Olten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ritter, Matthias, von Buus, in Diegten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hubschmied, Samuel, von Niederdorf, in Niederdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Picchi, Nora, von Lugano, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005898837, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Syna, in Olten, CHE-106.841.501, Verein (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2023, Publ. 1005888774).
Statutenänderung:
23.06.2018. 22.06.2019. 24.06.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ademi, Besnik, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Picchi, Nora, von Lugano, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sabbadini, Susanna, von Sumvitg, in Untervaz, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Chur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung].