Benjamin Leo Leu
residente a Olten, da Witterswil Mandati attuali: EcoHandel AG, EcoKlima GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Benjamin Leo Leu", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Benjamin Leo Leu"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Benjamin Leo Leu", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Benjamin Leo Leu"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Benjamin Leo Leu
Persone con il nome Benjamin Leo Leu lavorano in questi rami economici
Commercio con macchine
Altra attività edilizia
Commercio con macchine
Altra attività edilizia
Privato con il nome Benjamin Leo Leu
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Benjamin Leo Leu
Numero di pubblicazione: HR02-1005664894, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
EcoKlima GmbH, in Kölliken, CHE-436.596.147, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2022, Publ. 1005548672).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leu, Benjamin, von Witterswil, in Olten, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Sispony (AD)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005547458, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
EcoHandel AG, in Steinhausen, CHE-168.191.296, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2022, Publ. 1005385399).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aerschmann, Pascal, von St. Antoni, in Ingenbohl, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leu, Benjamin Leo, von Witterswil, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005385399, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
EcoHandel AG, bisher in Nottwil, CHE-168.191.296, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2020, Publ. 1004904737).
Statutenänderung:
04.01.2022.
Sitz neu:
Steinhausen.
Domizil neu:
Eichholzweg 26B, 6312 Steinhausen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leu, Benjamin Leo, von Witterswil, in Olten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Llançà (ES)];
Aerschmann, Pascal, von St. Antoni, in Ingenbohl, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Nottwil].