Informazioni su EcoKlima GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu EcoKlima GmbH
- EcoKlima GmbH con sede a Kölliken è attiva. EcoKlima GmbH è attiva nel ramo «Altra attività edilizia».
- La dirigenza dell’azienda EcoKlima GmbH è composta da una persona.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 30.01.2023. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- EcoKlima GmbH è iscritta nel cantone AG con l’IDI CHE-436.596.147.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.02.2019
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Kölliken
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.4.445.482-7
IDI/IVA
CHE-436.596.147
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel mit und Installation von Wärmepumpen; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: EcoKlima GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005664894, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
EcoKlima GmbH, in Kölliken, CHE-436.596.147, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2022, Publ. 1005548672).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leu, Benjamin, von Witterswil, in Olten, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Sispony (AD)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005548672, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
EcoKlima GmbH, in Kölliken, CHE-436.596.147, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2019, Publ. 1004574153).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aerschmann, Pascal, von St. Antoni, in Nottwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1004574153, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
EcoKlima GmbH, in Kölliken, CHE-436.596.147, Safenwilerstrasse 19, 5742 Kölliken, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.02.2019.
Zweck:
Handel mit und Installation von Wärmepumpen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung des Gründers vom 07.02.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Leu, Benjamin, von Witterswil, in Sispony (AD), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Aerschmann, Pascal, von St. Antoni, in Nottwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.