Informazioni su EcoHandel AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu EcoHandel AG
- EcoHandel AG ha sede a Steinhausen ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Commercio con macchine».
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 03.06.2020.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 25.08.2022.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio ZG con l’IDI CHE-168.191.296.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.06.2020
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Steinhausen
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.809.849-5
IDI/IVA
CHE-168.191.296
Ramo economico
Commercio con macchine
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel (Verkauf, Vermietung) mit Wärmepumpen, thermischen Speichern, elektrischen Speichern, Solaranlagen (Solarthermie, Photovoltaik) und allen Komponenten und Bauprodukten, welche zur Installation benötigt werden; Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Zertifizierungen, Inbetriebnahme, Serviceangebot und Planung (Elektro- sowie Haustechnikplanung, Gebäudeautomation, Gebäudeüberwachungssysteme) der oben erwähnten Produkte; Handel mit weiteren Produkten aller Art; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung, Miete, Vermietung, Pacht, Verpachtung und Verwaltung von Grundeigentum; Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: EcoHandel AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005547458, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
EcoHandel AG, in Steinhausen, CHE-168.191.296, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2022, Publ. 1005385399).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aerschmann, Pascal, von St. Antoni, in Ingenbohl, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leu, Benjamin Leo, von Witterswil, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005385304, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
EcoHandel AG, in Nottwil, CHE-168.191.296, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2020, Publ. 1004904737). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Steinhausen im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1005385399, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
EcoHandel AG, bisher in Nottwil, CHE-168.191.296, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2020, Publ. 1004904737).
Statutenänderung:
04.01.2022.
Sitz neu:
Steinhausen.
Domizil neu:
Eichholzweg 26B, 6312 Steinhausen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leu, Benjamin Leo, von Witterswil, in Olten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Llançà (ES)];
Aerschmann, Pascal, von St. Antoni, in Ingenbohl, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Nottwil].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.