Claude Fleury
residente a Courcelon, da Courroux Mandati attuali: Société coopérative de laiterie de Courcelon, Communauté d'utilisation de machines agricoles CUMA Courcelon société coopérative Persone correlate: Frédéric Leiser, Frédéric Robert Léon Balmer, Marcel Erard e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Claude Fleury", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Claude Fleury"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Claude Fleury", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Claude Fleury"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Claude Fleury
Persone con il nome Claude Fleury lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Claude Fleury
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Claude Fleury
Numero di pubblicazione: 1721471, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Société coopérative de laiterie de Courcelon, à Courroux, CHE-103.550.036, société coopérative (No. FOSC 51 du 15.03.2010, p. 10, Publ. 5542006).
Modification des statuts:
25.06.2014.
Nouvelle adresse:
c/o Claude Fleury, Grand-Rue 36, 2823 Courcelon.
Nouveau but:
Obtenir le meilleur rendement économique possible par une mise en valeur judicieuse du lait commercial produit dans le rayon de la société;
développer les connaissances professionnelles des membres;
contribuer à l'approvisionnement en lait et autres produits frais de la population de Courcelon;
promouvoir la qualité de la production laitière;
défendre les intérêts généraux de l'agriculture dans son rayon d'activité (cf. statuts pour but complet).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Erard, Dominique, de Courroux, à Courcelon (Courroux), président, avec signature collective à deux avec le caissier ou la secrétaire.
Inscription ou modification de personne(s):
Fleury, Claude, de Courroux, à Courcelon (Courroux), président, avec signature collective à deux avec le caissier ou la secrétaire [précédemment: vice-président avec signature collective à deux avec le caissier ou la secrétaire];
Leiser, Frédéric, de Seedorf BE, à Courcelon (Courroux), membre, sans droit de signature;
Rossé, Claude-André, de Courroux, à Courcelon (Courroux), membre et caissier, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: membre et caissier avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Flückiger-Chételat, Myriam, de Lauperswil et Val Terbi, à Courcelon (Courroux), secrétaire (hors-conseil), avec signature collective à deux avec le président [précédemment: de Montsevelier, secrétaire (hors-conseil) avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président].
Numero di pubblicazione: 7060442, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Société des Sélectionneurs Jurassiens, à Delémont, CH-670.5.000.540-5, société coopérative (No. FOSC 99 du 23.05.2006, p. 6, Publ. 3387436).
Modification des statuts:
15.12.2008, 18.12.2009.
Nouvelle raison sociale:
Société coopérative des Sélectionneurs Jurassiens. Selon déclaration du 25.11.2009, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Cattin, Pascal, de Alle, à Alle, membre, sans droit de signature;
Chèvre-Schaffner, Joseph, de Mettembert, à Mettembert, vice-président, avec signature collective à deux;
Brahier, Jean-Louis, de Lajoux JU, à Courcelon (Courroux), membre et secrétaire, avec signature collective à deux;
Choffat, Jean-Claude, de Coeuve, à Coeuve, membre, sans droit de signature;
Fleury, Claude, de Courroux, à Courcelon (Courroux), membre, sans droit de signature;
Niklaus, Hannes, de Zauggenried, à Laufon, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Pape, Jean-François Xavier, de La Baroche, à Pleigne, membre, sans droit de signature;
Kottelat, Gervais André Joseph, de Mervelier, à Mervelier, membre, sans droit de signature;
Berberat, Julien, de Lajoux JU, à Les Breuleux, membre, sans droit de signature;
Cerf, Fabrice Paul, de Saulcy, à Courtemaîche (Basse-Allaine), membre, sans droit de signature;
Riat, Damien Michel Marcel, de Bure, à Bure, membre, sans droit de signature;
Scheurer, Sébastien, de Develier, à Develier, membre, sans droit de signature;
Magula, Julien François Clément, de Basse-Allaine, à Bourrignon, membre, sans droit de signature;
Eggenschwiler, Jean-Luc René, de Matzendorf, à Vicques (Val Terbi), gérant et secrétaire, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 6751204, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Communauté d'utilisation de machines agricoles CUMA Courcelon société coopérative, à Courroux, CH-670.5.004.576-7, société coopérative (No. FOSC 75 du 18.04.2008, p. 9, Publ. 4437450).
Nouvelle adresse:
c/o Damien Fleury, Rue de la Ribe 10, 2823 Courcelon.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Chariatte, André, de Rossemaison, à Courrendlin, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Fleury, Damien Joseph, de Courroux, à Courcelon (Courroux), président, avec signature collective à deux [précédemment: à Courcelon, membre sans droit de signature];
Fleury, Claude, de Courroux, à Courcelon (Courroux), membre, sans droit de signature [précédemment: à Courcelon, président avec signature collective à deux];
Leiser, Frédéric, de Seedorf BE, à Courcelon (Courroux), membre, sans droit de signature.