Informazioni su Claude-André Rossé
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Claude-André Rossé
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1721471, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Société coopérative de laiterie de Courcelon, à Courroux, CHE-103.550.036, société coopérative (No. FOSC 51 du 15.03.2010, p. 10, Publ. 5542006).
Modification des statuts:
25.06.2014.
Nouvelle adresse:
c/o Claude Fleury, Grand-Rue 36, 2823 Courcelon.
Nouveau but:
Obtenir le meilleur rendement économique possible par une mise en valeur judicieuse du lait commercial produit dans le rayon de la société;
développer les connaissances professionnelles des membres;
contribuer à l'approvisionnement en lait et autres produits frais de la population de Courcelon;
promouvoir la qualité de la production laitière;
défendre les intérêts généraux de l'agriculture dans son rayon d'activité (cf. statuts pour but complet).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Erard, Dominique, de Courroux, à Courcelon (Courroux), président, avec signature collective à deux avec le caissier ou la secrétaire.
Inscription ou modification de personne(s):
Fleury, Claude, de Courroux, à Courcelon (Courroux), président, avec signature collective à deux avec le caissier ou la secrétaire [précédemment: vice-président avec signature collective à deux avec le caissier ou la secrétaire];
Leiser, Frédéric, de Seedorf BE, à Courcelon (Courroux), membre, sans droit de signature;
Rossé, Claude-André, de Courroux, à Courcelon (Courroux), membre et caissier, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: membre et caissier avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Flückiger-Chételat, Myriam, de Lauperswil et Val Terbi, à Courcelon (Courroux), secrétaire (hors-conseil), avec signature collective à deux avec le président [précédemment: de Montsevelier, secrétaire (hors-conseil) avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président].
Numero di pubblicazione: 5542006, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Société de laiterie de Courcelon, à Courroux, CH-670.5.000.817-2, Société coopérative (FOSC no 36 du 21.02.2000, p. 1189).
Modification des statuts:
4.06.2008, 24.06.2009.
Nouvelle raison sociale:
Société coopérative de laiterie de Courcelon.
Nouvelle adresse:
c/o M. Dominique Erard, Grand-Rue 23, 2823 Courcelon. Selon déclaration du comité du 25.08.2009, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Personnes et signatures radiées:
Woudman, Françoise, de Courcelon (Courroux), à Courroux, secrétaire-caissière, avec signature collective à deux;
Fleury, Pierre-Alain, de Courroux, à Courcelon (Courroux), vice-président, avec signature collective à deux;
Leiser, Frédy, de Seedorf, à Courcelon (Courroux), membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personnes:
Erard, Dominique, de Courroux, à Courcelon (Courroux), président, avec signature collective à deux avec le caissier ou la secrétaire [précédemment: de Courcelon (Courroux), membre, sans droit de signature];
Fleury, Claude, de Courroux, à Courcelon (Courroux), vice-président, avec signature collective à deux avec le caissier ou la secrétaire [précédemment: membre, sans droit de signature];
Balmer, Frédéric, de Mühleberg, à Courcelon (Courroux), membre, sans droit de signature [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Erard, Marcel, de Courroux, à Courcelon (Courroux), membre, sans droit de signature;
Rossé, Claude-André, de Courroux, à Courcelon (Courroux), membre et caissier, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Flückiger-Chételat, Myriam, de Lauperswil et Montsevelier, à Courcelon (Courroux), secrétaire hors-conseil, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.