Informazioni su Jean-Louis Raymond Brahier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jean-Louis Raymond Brahier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 7060442, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Société des Sélectionneurs Jurassiens, à Delémont, CH-670.5.000.540-5, société coopérative (No. FOSC 99 du 23.05.2006, p. 6, Publ. 3387436).
Modification des statuts:
15.12.2008, 18.12.2009.
Nouvelle raison sociale:
Société coopérative des Sélectionneurs Jurassiens. Selon déclaration du 25.11.2009, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Cattin, Pascal, de Alle, à Alle, membre, sans droit de signature;
Chèvre-Schaffner, Joseph, de Mettembert, à Mettembert, vice-président, avec signature collective à deux;
Brahier, Jean-Louis, de Lajoux JU, à Courcelon (Courroux), membre et secrétaire, avec signature collective à deux;
Choffat, Jean-Claude, de Coeuve, à Coeuve, membre, sans droit de signature;
Fleury, Claude, de Courroux, à Courcelon (Courroux), membre, sans droit de signature;
Niklaus, Hannes, de Zauggenried, à Laufon, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Pape, Jean-François Xavier, de La Baroche, à Pleigne, membre, sans droit de signature;
Kottelat, Gervais André Joseph, de Mervelier, à Mervelier, membre, sans droit de signature;
Berberat, Julien, de Lajoux JU, à Les Breuleux, membre, sans droit de signature;
Cerf, Fabrice Paul, de Saulcy, à Courtemaîche (Basse-Allaine), membre, sans droit de signature;
Riat, Damien Michel Marcel, de Bure, à Bure, membre, sans droit de signature;
Scheurer, Sébastien, de Develier, à Develier, membre, sans droit de signature;
Magula, Julien François Clément, de Basse-Allaine, à Bourrignon, membre, sans droit de signature;
Eggenschwiler, Jean-Luc René, de Matzendorf, à Vicques (Val Terbi), gérant et secrétaire, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 3387436, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Société des Sélectionneurs Jurassiens, à Delémont, CH-670.5.000.540-5, Amélioration de toute culture par la propagation de semences de premier choix, Société coopérative (FOSC no 25 du 06.02.2002, p. 8, publ. 328988).
Nouvelle adresse:
Route de Moutier 62, 2800 Delémont.
Personnes et signatures radiées:
Chételat, Jean-Louis, de Courtételle, à Courtételle, président, avec signature collective à deux;
Eggenschwiler, Jean-Luc, de Rebeuvelier, à Rebeuvelier, secrétaire, avec signature collective à deux;
Carnal, Rémy, de Courrendlin, à Courrendlin, membre, sans droit de signature;
Eicher, René, de Tavannes, à Tavannes, membre, sans droit de signature;
Linder-Dreier, Daniel, de Roggenburg, à Roggenburg, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personnes:
Biedermann, André, de Delémont, à Delémont, président, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président];
Chèvre-Schaffner, Joseph, de Mettembert, à Mettembert, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: membre, sans droit de signature];
Brahier, Jean-Louis, de Lajoux JU, à Courcelon (Courroux), membre et secrétaire, avec signature collective à deux;
Choffat, Jean-Claude, de Coeuve, à Coeuve, membre, sans droit de signature;
Fleury, Claude, de Courroux, à Courcelon (Courroux), membre, sans droit de signature;
Niklaus, Hannes, de Zauggenried, à Laufon, membre, sans droit de signature.