Informazioni su Wirtschaftskammer Schweiz - Iran
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Wirtschaftskammer Schweiz - Iran
- Wirtschaftskammer Schweiz - Iran è una Associazione con sede a Zürich. Wirtschaftskammer Schweiz - Iran appartiene al settore «Associazioni religiose, politiche o secolari» ed è attualmente attiva.
- Wirtschaftskammer Schweiz - Iran ha 5 persone nella dirigenza.
- L’Organizzazione ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 28.03.2017. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-499.464.215.
- Oltre all’Organizzazione Wirtschaftskammer Schweiz - Iran sono iscritte 2 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: Share-an-Ambassador / Geopolitik von Experten, Supermoon GmbH.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del comitato
Arash Riahi,
Patrizia Maria Nussbaumer,
Urs Zurkirchen,
Vital Burger,
Philippe Oswald Welti
i più recenti aventi diritto di firma
Arash Riahi,
Patrizia Maria Nussbaumer,
Urs Zurkirchen,
Vital Burger,
Philippe Oswald Welti
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.06.2013
Forma giuridica
Associazione
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.6.001.742-4
IDI/IVA
CHE-499.464.215
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Der Verein bezweckt die Förderung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Iranischen und Schweizerischen Bevölkerung.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Camera economica Svizzera - Iran
- Chambre économique Suisse - Iran
- Economic chamber Switzerland - Iran
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Wirtschaftskammer Schweiz - Iran
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3429435, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Wirtschaftskammer Schweiz - Iran, in Zürich, CHE-499.464.215, Verein (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2013, Publ. 928867).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sarbach, Bernhard, von St. Niklaus, in Dietikon, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nussbaumer, Patrizia, von Wallisellen, in Laupersdorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Riahi, Arash, von Adliswil, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Zurkirchen, Urs, von Luzern, in Dierikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Numero di pubblicazione: 928867, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Wirtschaftskammer Schweiz - Iran (Chambre économique Suisse - Iran) (Camera economica Svizzera - Iran) (Economic chamber Switzerland - Iran), in Zürich, CH-020.6.001.742-4, Obere Waidstrasse 19, 8037 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
07.06.2013.
Zweck:
Der Verein bezweckt die Förderung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Iranischen und Schweizerischen Bevölkerung.
Mittel:
Mitgliederbeiträge.
Eingetragene Personen:
Welti, Philippe O., von Zürich, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burger, Vital, von Freienwil, in Emmen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Sarbach, Bernhard, von St. Niklaus, in Dietikon, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.