Philippe Oswald Welti
residente a Zürich, da Zürich Mandati attuali: Share-an-Ambassador / Geopolitik von Experten, INDIARY FOUNDATION e di più Persone correlate: Daniel Woker, Yves Cywie, Daniel André Emery e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Philippe Oswald Welti", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Philippe Oswald Welti"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Philippe Oswald Welti", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Philippe Oswald Welti"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Philippe Oswald Welti
Persone con il nome Philippe Oswald Welti lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Philippe Oswald Welti
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Philippe Oswald Welti
Numero di pubblicazione: HR02-1005294664, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Jacaranda Holidays GmbH, in Wattwil, CHE-116.224.652, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 173 vom 09.09.2019, Publ. 1004712137).
Firma neu:
Jacaranda Holidays GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.09.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Welti, Philippe, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Welti, Tamar, von Amriswil, in Tavira (PT), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4061911, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Jacaranda Holidays GmbH, in Wattwil, CHE-116.224.652, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2018, Publ. 3999341). Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [Nachtrag].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Welti, Isa, von Zürich, in Ebnat-Kappel, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Welti, Philippe, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Welti, Tamar, von Amriswil, in Tavira (PT), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 3999341, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Jacaranda Holidays GmbH, in Wattwil, CHE-116.224.652, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2013, Publ. 1209039).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Welti, Isa, von Zürich, in Ebnat-Kappel, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Welti, Philippe, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.