Informazioni su Vaudoise Services SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Vaudoise Services SA
- Vaudoise Services SA con sede a Lausanne è una Società anonima nel ramo «Servizi per le assicurazioni e casse pensioni». Vaudoise Services SA è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 9 persone. L’azienda è stata costuita nel 02.07.1985.
- Il 18.12.2023 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Vaudoise Services SA è iscritta nel cantone VD con l’IDI CHE-103.467.702.
- 8 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: Caisse de pension Vaudoise Assurances, FimPlus Management SA, FimPlus SA.
Dirigenza (9)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Patrick Gilles Streit,
Dr. Christoph Hendrik Carl Borgmann,
Jacques Marmier
i più recenti aventi diritto di firma
Patrick Gilles Streit,
Didier Guignard,
Isabelle Kunze,
Charles Edmond Perraudin,
Christophe de Buttet
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.07.1985
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Lausanne
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.101.740-3
IDI/IVA
CHE-103.467.702
CHE-116.301.198 IVA
Ramo economico
Servizi per le assicurazioni e casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but la commercialisation de produits et de services complémentaires au métier de l'assurance, destinés aux entreprises et aux particuliers, notamment dans les domaines de la santé, des soins aux animaux et de la nutrition animale, de l'assistance et des services administatifs aux petites et moyennes entreprises (PME) (pour but complet cf. statuts).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BfB Fidam révision SA | Renens (VD) | <2004 | 08.07.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Vaudoise Services Ltd
- Vaudoise Services AG
- BROKERVALOR SA
- Prevex
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Vaudoise Services SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005913092, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Vaudoise Services SA, à Lausanne, CHE-103.467.702 (FOSC du 07.07.2021, p. 0/1005243257). Lagger Christian n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. La procuration de Burkhalter-Maurer Karin est éteinte. Streit Patrick, de Belp, à Gryon, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005243257, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Vaudoise Services SA, à Lausanne, CHE-103.467.702 (FOSC du 28.10.2020, p. 0/1005010213). Statuts modifiés le 22.06.2021. Augmentation ordinaire du capital-actions.
Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 2'250'000, divisé en 2'250 actions nominatives de CHF 1'000, avec restrictions quant à la transmissibilité.
Numero di pubblicazione: HR02-1005010213, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Vaudoise Services SA, à Lausanne, CHE-103.467.702 (FOSC du 22.05.2020, p. 0/1004894930). Signature collective à deux est conférée à Bula Laurent, de Lausanne, à Assens, de Buttet Christophe, de et à Pully, et Perraudin Charles, de et à Crissier. Procuration collective à deux est conférée à Burkhalter-Maurer Karin, de Walperswil, à Vuisternens-dev-Romont, Guignard Didier, de Vaulion, à Froideville, et Kunze Isabelle, d'Ormont-Dessous, à Gland.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.