Informazioni su USZ Foundation
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu USZ Foundation
- USZ Foundation con sede a Zürich è attiva. USZ Foundation è attiva nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari».
- La dirigenza dell’Organizzazione USZ Foundation fondata il 09.03.2017 è composta da 12 persone.
- Il 19.07.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-324.887.465.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 3 altre aziende attive. Queste includono: Careum Stiftung, Evivo Netzwerk, Hartmann Müller-Stiftung für medizinische Forschung.
Dirigenza (12)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Dr. Monika Traute Jänicke-Kandler,
Dr. Prof. Gabriela Verena Senti,
Dr. Thomas Peter Wellauer,
Bernhard Max Jucker,
Dr. Sabine Christine Keller-Busse
i più recenti aventi diritto di firma
Philip Gut,
Dr. Monika Traute Jänicke-Kandler,
Cornelia Sabine Helga von Künsberg-Langenstadt,
Corinna Adler,
Dr. Thomas Peter Wellauer
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.03.2017
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.7.002.125-2
IDI/IVA
CHE-324.887.465
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung bezweckt die Förderung von Lehre, Forschung und Versorgung am Universitäts-Spital Zürich (USZ) oder an Betrieben mit Mehrheitsbeteiligung des USZ. Sie unterstützt die Weiterentwicklung von Technologien und Innovationen mit dem Ziel, den Patienten am USZ neue und verbesserte Behandlungsmethoden anbieten zu können. Die damit verbundene Nachwuchsförderung soll durch die Stiftung ebenfalls unterstützt werden können. Dazu gehören auch Forschungsaufenthalte. So werden exzellente Fachkräfte ausgebildet, die in Zukunft im Dienste der Patienten stehen und Spitzenmedizin ermöglichen. Die Stiftung verfolgt weder Erwerbs- noch Selbsthilfezwecke. Die Stifterin behält sich die Änderung des Stiftungszweckes gemäss Art. 86a ZGB durch Beschluss des Spitalrates vor. Der Zweck hat dabei ein gemeinnütziger zu bleiben.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | 14.03.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- USZ Stiftung
- University Hospital Zurich Foundation Universitätsspital Zürich Stiftung
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: USZ Foundation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006088868, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
USZ Foundation, in Zürich, CHE-324.887.465, Stiftung (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2023, Publ. 1005856496).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prof. Dr. Bischoff-Ferrari, Heike Annette, deutsche Staatsangehörige, in Meilen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Chaksad, Dr. David, von Zürich, in Zürich, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gut, Philip, von Zürich, in Zürich, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005856496, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
USZ Foundation, in Zürich, CHE-324.887.465, Stiftung (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2023, Publ. 1005703850).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zünd, Prof. Dr. Gregor, von Luzern, in Herrliberg, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jänicke-Kandler, Dr. Monika Traute, von Bassersdorf, in Herrliberg, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005703850, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
USZ Foundation, in Zürich, CHE-324.887.465, Stiftung (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2021, Publ. 1005321752).
Urkundenänderung:
16.01.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.