Indirizzo
c/o Careum Stiftung
Pestalozzistrasse 3
8032 Zürich
Informazioni su Evivo Netzwerk
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Evivo Netzwerk
- Evivo Netzwerk ha sede a Zürich, è attiva e opera nel ramo «Altre servici in educazione».
- La dirigenza è composta di 5 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 30.08.2021.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-372.792.577.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 3 altre aziende attive. Queste includono: Careum Stiftung, Hartmann Müller-Stiftung für medizinische Forschung, USZ Foundation.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del comitato
Christine Hirtl,
Marie-Luise Dierks,
Saskia Maria De Gani,
Léonie Sarah Chinet
i più recenti aventi diritto di firma
Christine Hirtl,
Marie-Luise Dierks,
Saskia Maria De Gani,
Léonie Sarah Chinet,
Bruno Umiker
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.02.2015
Forma giuridica
Associazione
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.6.001.951-4
IDI/IVA
CHE-372.792.577
Ramo economico
Altre servici in educazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Der Verein bezweckt die Förderung der Stellung von Patientinnen, Patienten und Angehörigen durch Wissensvermittlung, Kompetenzförderung und Partizipation über gemeinsames Engagement für Selbstmanagement und Gesundheitskompetenz bei chronischer Krankheit; gegenseitige Vernetzung und Austausch von Erfahrungen, Evidenz und Kenntnissen zu Evivo, Selbstmanagementförderung bei chronischer Krankheit sowie Patientenbeteiligung und -kompetenz; kooperative und vertrauensvolle Zusammenarbeit; massgebliches sowie nachhaltiges Umsetzen des Kursprogramms «Gesund und aktiv leben» mit Verankerung im jeweiligen Gesundheits-, Sozial- und Bildungssystem; Qualitätssicherung und Evaluation des Kursprogramms «Gesund und aktiv leben»; Weiterentwicklung des Kursprogramms «Gesund und aktiv leben» und Aufbau zusätzlicher Angebote. Der Verein ist gemeinnützig, verfolgt keine kommerziellen Zwecke und ist nicht auf Gewinn ausgerichtet. Der Verein ist parteipolitisch sowie konfessionell neutral.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Pemag Revisions AG | Sursee | 13.05.2016 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Evivo Netzwerk
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005279716, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Evivo Netzwerk, in Zürich, CHE-372.792.577, Verein (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2019, Publ. 1004702964).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunnschweiler, Christina Maria, von Kilchberg (ZH), in Kilchberg (ZH), Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gysi, Michael, von Winterthur, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dierks, Dr. Marie-Luise, deutsche Staatsangehörige, in Hildesheim (DE), Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hirtl, Christine, österreichische Staatsangehörige, in Graz (AT), Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
De Gani, Saskia, von Kirchberg (SG), in Schübelbach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004702964, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Evivo Netzwerk, in Zürich, CHE-372.792.577, Verein (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2018, Publ. 1004500230).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kühne, René, von Pfäfers, in Freienbach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vallotton, Annick, von Vallorbe, in Lausanne, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chinet, Léonie, von Rolle, in Lausanne, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gysi, Michael, von Winterthur, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004500230, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Evivo Netzwerk, in Zürich, CHE-372.792.577, Verein (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2018, Publ. 4079379).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vögele, Christine Regina, von Leuggern, in Baden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dierks, Dr. Marie-Luise, deutsche Staatsangehörige, in Hildesheim (DE), Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hirtl, Christine, österreichische Staatsangehörige, in Graz (AT), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kühne, René, von Pfäfers, in Freienbach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.