Informazioni su Stiftung Schloss Münchenwiler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung Schloss Münchenwiler
- Stiftung Schloss Münchenwiler ha sede a Münchenwiler ed è attiva. Essa opera nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari».
- Il dirigenza è composto da ha 6 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 19.11.2004.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 12.02.2024.
- L’Organizzazione è iscritta nel Registro di commercio BE con l’IDI CHE-112.112.132.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Monika Caduff Kessler,
Yvonne Suter,
Olivier Schmid,
Beat von Niederhäusern,
Daniel G. Ryhiner
i più recenti aventi diritto di firma
Monika Caduff Kessler,
Yvonne Suter,
Olivier Schmid,
Beat von Niederhäusern,
Daniel G. Ryhiner
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.11.2004
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Münchenwiler
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.7.033.737-9
IDI/IVA
CHE-112.112.132
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung bezweckt das dem Kanton Bern gehörende Schloss Münchenwiler dem Kanton Bern und seinen Bürgern in seiner Bedeutung als Stätte der Kultur, Religion und als gesellschaftliches Zentrum der Region zu erhalten. Sie kann auf Gesuch Beiträge ausrichten für Anlässe im obigen Sinn, welche im Schloss bzw. auf dem Schlossareal organisiert werden und der Öffentlichkeit zugänglich sind. Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter und verfolgt keinen Erwerbszweck.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Schneider Treuhand und Revisions AG | Zollikofen | 29.03.2007 | 15.12.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung Schloss Münchenwiler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005958361, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Schloss Münchenwiler, in Münchenwiler, CHE-112.112.132, Stiftung (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2020, Publ. 1004896582).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caduff Kessler, Monika, von Düdingen, in Münchenwiler, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004896582, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Schloss Münchenwiler, in Münchenwiler, CHE-112.112.132, Stiftung (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2014, S.0, Publ. 1405357).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sommer, Heinz, von Bern und Sumiswald, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Yvonne, von Zürich, in Münchenwiler, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ryhiner, Daniel, von Basel, in Ligerz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Olivier, von Niedermuhlern, in Münchenwiler, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Niederhäusern, Beat, von Wattenwil, in Münchenwiler, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1405357, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Schloss Münchenwiler, in Münchenwiler, CHE-112.112.132, Stiftung (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2013, Publ. 1237819).
Domizil neu:
Epinette 63, 1797 Münchenwiler.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schluep, Jakob, von Bellach und Nennigkofen, in Münchenwiler, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tappenbeck, Christian Ralph, von Bern und Bremgarten bei Bern, in Münchenwiler, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schenk Jenzer, Elisabeth, von Signau und Thunstetten, in Münchenwiler, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Yvonne, von Zürich, in Münchenwiler, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Niederhäusern, Beat, von Wattenwil, in Münchenwiler, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.