Daniel G. Ryhiner
residente a Ligerz, da Basel Mandati attuali: Stiftung Schloss Münchenwiler Persone correlate: Monika Caduff Kessler, Olivier Schmid, Yvonne Suter e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel G. Ryhiner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel G. Ryhiner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel G. Ryhiner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel G. Ryhiner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Daniel G. Ryhiner
Persone con il nome Daniel G. Ryhiner lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Daniel G. Ryhiner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Daniel G. Ryhiner
Numero di pubblicazione: HR02-1005922919, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Baereloch GmbH, in Ligerz, CHE-110.054.624, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2019, Publ. 1004627024).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ryhiner, Daniel, von Basel, in Ligerz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ryhiner, Anne Marie, von Basel, in Ligerz, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirsig, Sebastian, von Amsoldingen, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fahrer, Thomas, von Schnottwil, in Ligerz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004896582, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Schloss Münchenwiler, in Münchenwiler, CHE-112.112.132, Stiftung (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2014, S.0, Publ. 1405357).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sommer, Heinz, von Bern und Sumiswald, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Yvonne, von Zürich, in Münchenwiler, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ryhiner, Daniel, von Basel, in Ligerz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Olivier, von Niedermuhlern, in Münchenwiler, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Niederhäusern, Beat, von Wattenwil, in Münchenwiler, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004627024, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Daniel Ryhiner GmbH, in Ligerz, CHE-110.054.624, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2010, S.4, Publ. 5672854).
Statutenänderung:
30.04.2019.
Firma neu:
Baereloch GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Betreibung eines Gastwirtschaftsbetriebs und Organisation von kulturellen Veranstaltungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ryhiner, Daniel, von Basel, in Ligerz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Ryhiner, Anne Marie, von Basel, in Ligerz, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].