Succursale (2)
Informazioni su Scheidegger + Partner AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Scheidegger + Partner AG
- Scheidegger + Partner AG ha sede a Baden, è attiva e opera nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria».
- La dirigenza dell’azienda Scheidegger + Partner AG fondata il 27.06.1995 è composta da 5 persone.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 21.05.2021. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda Scheidegger + Partner AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-105.942.915.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Matthias Wenger,
Stefan Giess,
Patrick Hochstrasser,
Roman Schenker,
Christoph Koch
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.06.1995
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Baden
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.016.697-6
IDI/IVA
CHE-105.942.915
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb eines Ingenieur- und Planungsbüros; die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Baden | <2004 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Scheidegger + Partner AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005188990, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Scheidegger + Partner AG, in Baden, CHE-105.942.915, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2021, Publ. 1005120410).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küng, Cécile, von Grüsch, in Bettwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Matthias, von Forst-Längenbühl, in Obersiggenthal, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.
Numero di pubblicazione: HR02-1005120410, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Scheidegger + Partner AG, in Baden, CHE-105.942.915, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2018, Publ. 1004514198).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giess, Stefan, von Eiken, in Frick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hochstrasser, Patrick, von Fahrwangen, in Fahrwangen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004514198, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Scheidegger + Partner AG, in Baden, CHE-105.942.915, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2017, Publ. 3637447).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Steven, von Wohlen (AG), in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuhn, Fritz, von Dottikon, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenker, Roman, von Walterswil (SO), in Obersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Küng, Cécile, von Grüsch, in Bettwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Züst, Cécile].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.