Matthias Wenger
residente a Mettmenstetten, da Thurnen Mandati attuali: Naturkraftwerke Biofood AG, Fashat GmbH e di più Persone correlate: Antonius Conte, Christoph Elias Meier, Mark Dominik Dionysos Wensauer e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Matthias Wenger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Matthias Wenger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Matthias Wenger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Matthias Wenger"
|
|
Matthias Wenger
residente a Muri b. Bern, da Bolligen e Uetendorf Mandati attuali: JoWi AG, Jordi + Partner AG dipl. Architekten ETH/SIA e di più Persone correlate: Hans Bendicht Wirz, Nino Tim Wirz, Patrick Michael Jordi e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Matthias Wenger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Matthias Wenger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Matthias Wenger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Matthias Wenger"
|
|
Matthias Wenger
residente a 5415 Obersiggenthal, da Forst-Längenbühl Mandati attuali: Scheidegger + Partner AG Persone correlate: Stefan Giess, Patrick Hochstrasser, Roman Schenker e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Matthias Wenger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Matthias Wenger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Matthias Wenger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Matthias Wenger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Matthias Wenger
Persone con il nome Matthias Wenger lavorano in questi rami economici
Produzione di commestibili
Commercio al dettaglio di spedizioni e internet
Altro commercio con prodotti diversi
Uffici di architettura e ingegneria
Servizi fiduciari
Compravendita di immobili propri
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Produzione di commestibili
Commercio al dettaglio di spedizioni e internet
Altro commercio con prodotti diversi
Uffici di architettura e ingegneria
Servizi fiduciari
Compravendita di immobili propri
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Privato con il nome Matthias Wenger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Matthias Wenger
Numero di pubblicazione: HR02-1006113774, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Personal Music Tools GmbH, in Bern, CHE-143.198.678, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2023, Publ. 1005844478).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenger, Matthias Simon, von Köniz, in Toffen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherer, Lea Andrea, von Zürich, in Trimbach, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 134 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1006072450, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
NaturKraftWerke A. Conte & Partner, in Seegräben, CHE-108.605.549, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 28.09.1998).
Statutenänderung:
19.06.2024.
Umwandlung:
Die Kollektivgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 17.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023 mit Aktiven von CHF 827'178.55 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 287'262.47 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 1'000'000 Aktien zu CHF 0.01.
Firma neu:
Naturkraftwerke Biofood AG.
Domizil neu:
Gibelstrasse 11, 8607 Aathal-Seegräben.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung sowie den Handel und Vertrieb von biologischen Nahrungsmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln und Naturkosmetik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 19.06.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinauer, Frank M., von Einsiedeln, in Egg, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conte, Antonius, von Reichenburg, in Tägerwilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Berlin (Deutschland), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Meier, Christoph Elias, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Matthias, von Thurnen, in Mettmenstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1006063304, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
JoWi AG, in Bern, CHE-299.366.310, Freiburgstrasse 359, 3018 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
13.06.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf von Grundstücken, die Planung, Entwicklung und Realisation von Bauprojekten, die Beratung im Bauwesen sowie Erbringung von treuhänderischen Dienstleistungen in der Bau- und Immobilienbranche. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, Unternehmen erwerben, verwalten und veräussern, oder sich mit solchen zusammenschliessen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 300'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.00.
Aktien:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen:
Jordi, Patrick Michael, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirz, Nino Tim, von Bern, in Bern, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Matthias, von Uetendorf, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirz, Hans Bendicht, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-430.259.378), in Bern, Revisionsstelle.