Informazioni su PRIVOR Freizügigkeitsstiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu PRIVOR Freizügigkeitsstiftung
- PRIVOR Freizügigkeitsstiftung con sede a Gümligen è attiva. PRIVOR Freizügigkeitsstiftung è attiva nel ramo «Gestione fondi».
- L’Organizzazione è stata costituita nel 09.02.1990 e ha 10 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 16.11.2022.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-109.587.776.
- 5 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: Entris Banking AG, Entris Finanz AG, Entris Holding AG.
Dirigenza (10)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Dr. Marc Oliver Schwarz,
Rolf Eduard Bohnenblust,
Steffen Rossberg,
Stephan Frieden,
Marco Zörner
i più recenti aventi diritto di firma
Adrian Hirzel,
Steffen Rossberg,
Stephan Frieden,
Sabrina Junod,
Alfons Schmid
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.02.1990
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Muri bei Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.7.015.144-4
IDI/IVA
CHE-109.587.776
Ramo economico
Gestione fondi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung ist ein Gemeinschaftswerk der RBA-Banken und dient im Bereiche der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge der Erhaltung des Vorsorgeschutzes. Sie nimmt zu diesem Zweck Vorsorgeguthaben entgegen. Die Tätigkeit erstreckt sich auf das gesamte Gebiet der Schweiz.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Bern | 04.08.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- REVOR Freizügigkeitsstiftung
- Revor Freizügigkeitsstiftung der Schweizer Regionalbanken
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: PRIVOR Freizügigkeitsstiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005605376, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
PRIVOR Freizügigkeitsstiftung, in Muri bei Bern, CHE-109.587.776, Stiftung (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2021, Publ. 1005242159).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bacher, Hans Ulrich, von Fahrni, in Wohlen AG, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Marc Dr., von Allschwil, in Weinfelden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005242159, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
PRIVOR Freizügigkeitsstiftung, in Muri bei Bern, CHE-109.587.776, Stiftung (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2021, Publ. 1005100437).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiesner, David, von Ramlinsburg, in Tenniken, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rossberg, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Künten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bacher, Hans Ulrich, von Fahrni, in Wohlen AG, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hirzel, Adrian, von Zürich, in Hilterfingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005100437, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
PRIVOR Freizügigkeitsstiftung, in Muri bei Bern, CHE-109.587.776, Stiftung (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2019, Publ. 1004735616).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Alfons, von Entlebuch und Schüpfheim, in Entlebuch, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
KPMG AG (CHE-229.062.543), in Bern, Revisionsstelle [bisher: in Gümligen (Muri bei Bern)].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.