Informazioni su Rolf Eduard Bohnenblust
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rolf Eduard Bohnenblust
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006112015, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
HBL - Finanz AG Lenzburg, in Lenzburg, CHE-102.518.030, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 26.04.2021, Publ. 1005159752).
Statutenänderung:
24.04.2024.
Firma neu:
HBL Finanz AG.
Domizil neu:
c/o Hypothekarbank Lenzburg AG, Bahnhofstrasse 2, 5600 Lenzburg.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch/Wertrechtebuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Renfer, André, von Lengnau (BE), in Ipsach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohnenblust, Rolf, von Schwarzhäusern, in Schafisheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Stefan, von Ruswil, in Ruswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005857074, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Finstar AG, in Lenzburg, CHE-468.224.141, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2023, Publ. 1005841036).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohnenblust, Rolf, von Schwarzhäusern, in Schafisheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005806538, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Hypothekarbank Lenzburg AG, in Lenzburg, CHE-105.779.532, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2023, Publ. 1005731726).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fricker, Marc, von Hunzenschwil, in Seengen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kryeziu, Sanije, von Lenzburg, in Staufen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Leuenberger, Markus, von Huttwil, in Gretzenbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Metzner, Sascha, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sommer, Ursula, von Sumiswald, in Egliswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohnenblust, Rolf, von Schwarzhäusern, in Schafisheim, Sekretär (Nichtmitglied), Direktor, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär (Nichtmitglied), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brechbühler, Roger, von Huttwil, in Frick, Direktor, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hünerwadel, Reto, von Lenzburg, in Wallisellen, Direktor, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meyer, Stefan, von Ruswil, in Ruswil, Direktor, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Renfer, André, von Lengnau (BE), in Ipsach, Direktor, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wildi, Marianne, von Schafisheim, in Meisterschwanden, Direktorin, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brechbühl, Sales, von Grossdietwil, in Rupperswil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Affentranger, Sales];
Häusermann, Kevin, von Egliswil, in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lüthy, Michael Benjamin, von Muhen, in Muhen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meier, Emil, von Waltenschwil, in Waltenschwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ratna, Joy, von Bremgarten (AG), in Wohlen (AG), mit Kollektivprokura zu zweien.