Indirizzo
c/o Andrea Lanz Müller, Fürsprecherin
Herrengasse 22
3011 Bern
Informazioni su Personalfürsorgestiftung Tannenhof
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Personalfürsorgestiftung Tannenhof
- Personalfürsorgestiftung Tannenhof è attualmente attiva e opera nel settore «Esercizio di una casse pensioni». La sede si trova a Bern.
- L’Organizzazione è stata costituita nel 28.10.1943 e ha 10 persone nella dirigenza.
- Il 13.08.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’Organizzazione è iscritta nel Registro di commercio BE con l’IDI CHE-113.863.821.
- Ernst Kreidolf Stiftung, III dasadvokaturbuero ag, III dasnotariatsbuero ag hanno lo stesso indirizzo come Personalfürsorgestiftung Tannenhof.
Dirigenza (10)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Vinzenz Michael Bangerter,
Hanspeter Keller,
Susanne Landolf Wild,
Adrian Lüthi,
Andrea Lanz Müller
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.10.1943
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.7.016.681-4
IDI/IVA
CHE-113.863.821
Ramo economico
Esercizio di una casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Berufliche Vorsorge für die Arbeitnehmer der Stifter- bzw. Arbeitgeberfirma durch Gewährung von Unterstützungen und Leistungen usw.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Brand AG Treuhand und Revision | Bern | 26.06.2012 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
contaDue gmbh | Fraubrunnen | 12.01.2012 | 25.06.2012 | |
Brand Treuhand | Bern | 27.09.2010 | 11.01.2012 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Stiftung für Personalfürsorge der Angestellten des Arbeiterheims
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Personalfürsorgestiftung Tannenhof
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006105294, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Personalfürsorgestiftung Tannenhof, in Bern, CHE-113.863.821, Stiftung (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2022, Publ. 1005465496).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietrich, Peter, von Gampelen, in Gampelen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bangerter, Vinzenz, von Bern, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005465496, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Personalfürsorgestiftung Tannenhof, in Bern, CHE-113.863.821, Stiftung (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2017, Publ. 3512851).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kessi, Thomas, von Port, in Detligen (Radelfingen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Graffenried, Simone, von Bern, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Märk, Richard, von Diepoldsau, in Gampelen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Martin, von Bern und Dürrenäsch, in Bern, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dietrich, Peter, von Gampelen, in Gampelen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Keller, Hanspeter, von Oberthal, in Täuffelen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Landolf Wild, Susanne, von Bern, in Praz (Vully) (Mont-Vully), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ruchti, Manuel, von Bern, in Kirchberg BE, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 3512851, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 4 vom 06.01.2017, publizierten TR-Eintrags Nr. 78 vom 03.01.2017 Personalfürsorgestiftung Tannenhof, in Bern, CHE-113.863.821, Stiftung (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2017, Publ. 3301365). [Lüthi Adrian wurde irrtümlicherweise doppelt eingetragen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Adrian, von Bern, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Adrian, von Bern, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.