Andrea Lanz Müller
residente a Thun, da Wiliberg, Thun e Wiedlisbach Mandati attuali: SAV-FSA Service AG, Tannenhof AG e di più Persone correlate: Karin Grobet Thorens, Vanessa Chambour, François Bohnet e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andrea Lanz Müller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andrea Lanz Müller"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andrea Lanz Müller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andrea Lanz Müller"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Andrea Lanz Müller
Persone con il nome Andrea Lanz Müller lavorano in questi rami economici
Servizi per insegnamento scolastico e altro insegnamento
Esercizio delle case di riposo e per disabili
Esercizio di una casse pensioni
Agricoltura (commestibili)
Officio di notare e avvocato
Compravendita di immobili propri
BranchCode_n/a
Servizi per insegnamento scolastico e altro insegnamento
Esercizio delle case di riposo e per disabili
Esercizio di una casse pensioni
Agricoltura (commestibili)
Officio di notare e avvocato
Compravendita di immobili propri
BranchCode_n/a
Privato con il nome Andrea Lanz Müller
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Andrea Lanz Müller
Numero di pubblicazione: 3575227, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Dynala AG, in Thun, CHE-101.675.454, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 20.10.2008, Publ. 4697270).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Alte Mühle AG, in Thun (CHE-100.944.321), gemäss Fusionsvertrag vom 24.05.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 896'282.30 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 774'876.75 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz Müller, Andrea, von Wiliberg, Thun und Wiedlisbach, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Wiliberg und Wiedlisbach, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 7219800, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Alte Mühle AG, in Thun, CH-092.3.001.381-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 20.10.2008, S. 3, Publ. 4697026).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, Raphael, von Wiedlisbach, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lanz Müller, Andrea, von Wiedlisbach, Thun und Wiliberg, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3995458, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Personalfürsorgestiftung Tannenhof, in Bern, CH-035.7.016.681-4, Berufliche Vorsorge für die Arbeitnehmer der Stifter- bzw, Stiftung (SHAB Nr. 205 vom 23.10.1995, S. 5821).
Domizil neu:
c/o Andrea Lanz Müller, Casinoplatz 8, 3011 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meister, Harry, von Bern und Herbetswil, in Muri bei Bern, Kassier und Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz Müller, Andrea, von Thun, Wiedlisbach und Wiliberg, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herren, Kurt, von Neuenegg, in Ins, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Märk, Richard, von Diepoldsau, in Gampelen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheurer, Jean-Louis, von Erlach, in Gampelen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiner, Martin, von Bern, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vogt-Lutz, Kathrin, von Oberdiessbach, in Frutigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Waldmeier, Werner, von Wölflinswil, in Gampelen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Wattenwyl, Sigmund, von Bern, in Oberdiessbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brand Treuhand, in Bern, Revisor;
Hans Rudolf Brand, in Bern, Revisor.