Informazioni su Andrea Lanz Müller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andrea Lanz Müller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3575227, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Dynala AG, in Thun, CHE-101.675.454, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 20.10.2008, Publ. 4697270).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Alte Mühle AG, in Thun (CHE-100.944.321), gemäss Fusionsvertrag vom 24.05.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 896'282.30 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 774'876.75 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz Müller, Andrea, von Wiliberg, Thun und Wiedlisbach, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Wiliberg und Wiedlisbach, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 7219800, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Alte Mühle AG, in Thun, CH-092.3.001.381-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 20.10.2008, S. 3, Publ. 4697026).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, Raphael, von Wiedlisbach, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lanz Müller, Andrea, von Wiedlisbach, Thun und Wiliberg, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3995458, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Personalfürsorgestiftung Tannenhof, in Bern, CH-035.7.016.681-4, Berufliche Vorsorge für die Arbeitnehmer der Stifter- bzw, Stiftung (SHAB Nr. 205 vom 23.10.1995, S. 5821).
Domizil neu:
c/o Andrea Lanz Müller, Casinoplatz 8, 3011 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meister, Harry, von Bern und Herbetswil, in Muri bei Bern, Kassier und Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz Müller, Andrea, von Thun, Wiedlisbach und Wiliberg, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herren, Kurt, von Neuenegg, in Ins, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Märk, Richard, von Diepoldsau, in Gampelen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheurer, Jean-Louis, von Erlach, in Gampelen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiner, Martin, von Bern, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vogt-Lutz, Kathrin, von Oberdiessbach, in Frutigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Waldmeier, Werner, von Wölflinswil, in Gampelen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Wattenwyl, Sigmund, von Bern, in Oberdiessbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brand Treuhand, in Bern, Revisor;
Hans Rudolf Brand, in Bern, Revisor.