Informazioni su Ofac société coopérative
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Ofac société coopérative
- Ofac société coopérative ha sede a Genève, è attiva e opera nel ramo «Servizi fiduciari».
- Ofac société coopérative ha 20 persone nella dirigenza.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 23.08.2024.
- L'IDI della Organizzazione è CHE-107.755.086.
- L'Organizzazione Ofac société coopérative ha attualmente registrato 9 marchi o applicazioni per marchi.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 7 altre aziende attive. Queste includono: APOFIN SA, ARCHI-DT SA, succursale de Genève, Astral SA.
Dirigenza (20)
i più recenti membri dell'amministrazione
Paul Salmi,
Christian Neukomm,
Alexandra Endrass-Korach,
Federico Marcel Antoine Tamò,
Jean-Noël Eric Jaton
i più recenti aventi diritto di firma
Samuel Dalcher,
Madiha Favre Lalla,
Paul Salmi,
Christian Neukomm,
Alexandra Endrass-Korach
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.04.1963
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Genève
Ufficio del registro di commercio
GE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.0.060.963-9
IDI/IVA
CHE-107.755.086
Ramo economico
Servizi fiduciari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Fournir à ses membres les moyens d'alléger leurs tâches administratives et comptables; favoriser et harmoniser les relations de ses membres, soit entre eux, soit avec des tiers, notamment avec les pouvoirs publics, les institutions d'assurances et des associations professionnelles.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fidinter SA | Lausanne | 20.09.2022 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Lambelet Société Anonyme Fidal | Lausanne | 02.08.2010 | 24.10.2022 |
Altri nomi dell'azienda
Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
ABILIS | 26.03.2020 | attivo | 09769/2019 |
18.03.2020 | attivo | 09770/2019 |
Ultimi comunicati FUSC: Ofac société coopérative
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006113461, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Ofac société coopérative, à Genève, CHE-107.755.086 (FOSC du 25.04.2024, p. 0/1006018315). Signature collective à deux a été conférée à Dalcher Samuel, de La Chaux-de-Fonds, à Vionnaz.
Numero di pubblicazione: HR02-1006018315, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Ofac société coopérative, à Genève, CHE-107.755.086 (FOSC du 01.03.2024, p. 0/1005975657). La procuration de Marmy Serge est radiée.
Numero di pubblicazione: HR02-1005975657, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Ofac société coopérative, à Genève, CHE-107.755.086 (FOSC du 29.01.2024, p. 0/1005946952). Les pouvoirs de Heinzer Thibault sont radiés.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.