Informazioni su Jakob Hofer AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Jakob Hofer AG
- Jakob Hofer AG è una Società anonima con sede a Oberaach. Jakob Hofer AG appartiene al settore «Commercio con macchine» ed è attualmente attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 10 persone. L’azienda è stata costuita nel 22.03.2002.
- Il 15.05.2023 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Jakob Hofer AG.
Dirigenza (10)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Franz Tschopp,
Jürg Roth,
Ivo Fausch,
Jonas Bertschi,
Jakob Hofer
i più recenti aventi diritto di firma
Franz Tschopp,
Jürg Roth,
Martin Sutter,
Michael Frick,
Simon Kohler
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.03.2002
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Amriswil
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.3.015.268-2
IDI/IVA
CHE-109.498.813
Ramo economico
Commercio con macchine
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft betreibt eine mechanische Werkstätte, handelt mit Maschinen und Geräten aller Art und erbringt Reparatur- und Serviceleistungen. Die Gesellschaft kann Sanitärarbeiten ausführen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, veräussern, verwalten und vermieten sowie Bauten erstellen und renovieren. Die Gesellschaft kann andere Unternehmungen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften gründen, sich daran beteiligen, pachten oder deren Geschäftsführung übernehmen und sich weiterer Aufgaben annehmen, soweit diese mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang steht.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Truvag Treuhand und Revisions AG St.Gallen | St. Gallen | 08.01.2018 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
GMTC Treuhand & Consulting AG | St. Gallen | 18.09.2009 | 07.01.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jakob Hofer AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005746461, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Jakob Hofer AG, in Amriswil, CHE-109.498.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2022, Publ. 1005589526).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frick, Hans Ulrich, genannt Hansueli, von Urnäsch, in Opfershofen TG (Bürglen (TG)), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ebneter, Bruno, von Häggenschwil, in Muolen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Jürg, von Grossaffoltern, in Altnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tschopp, Franz, von Knutwil, in Heldswil (Hohentannen), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hofer, Jakob, von Bleienbach, in Oberaach (Amriswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frick, Michael, von Urnäsch, in Thundorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Simon, von Zürich, in Amriswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter, Martin, von Appenzell, in Hosenruck (Wuppenau), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005589526, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Jakob Hofer AG, in Amriswil, CHE-109.498.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2022, Publ. 1005496324).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fausch, Ivo, von Hausen am Albis, in Altstätten SG (Altstätten), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005496324, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Jakob Hofer AG, in Amriswil, CHE-109.498.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2022, Publ. 1005475692).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frick, Hans Ulrich, genannt Hansueli, von Urnäsch, in Opfershofen TG (Bürglen (TG)), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.