Jakob Hofer
residente a Oberaach, da Bleienbach Mandati attuali: Jakob Hofer AG Persone correlate: Michael Frick, Simon Kohler, Martin Sutter e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jakob Hofer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jakob Hofer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jakob Hofer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jakob Hofer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jakob Hofer
Persone con il nome Jakob Hofer lavorano in questi rami economici
Commercio con macchine
Commercio con macchine
Privato con il nome Jakob Hofer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jakob Hofer
Numero di pubblicazione: HR02-1005746461, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Jakob Hofer AG, in Amriswil, CHE-109.498.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2022, Publ. 1005589526).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frick, Hans Ulrich, genannt Hansueli, von Urnäsch, in Opfershofen TG (Bürglen (TG)), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ebneter, Bruno, von Häggenschwil, in Muolen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Jürg, von Grossaffoltern, in Altnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tschopp, Franz, von Knutwil, in Heldswil (Hohentannen), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hofer, Jakob, von Bleienbach, in Oberaach (Amriswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frick, Michael, von Urnäsch, in Thundorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Simon, von Zürich, in Amriswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter, Martin, von Appenzell, in Hosenruck (Wuppenau), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004885375, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Jakob AG Gipser- und Malergeschäft, in Oberburg, CHE-108.038.260, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2010, S.6, Publ. 5684770).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jakob, Andreas, von Langnau im Emmental, in Oberburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jakob, Christoph, von Langnau im Emmental, in Burgdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hofer-Jakob, Beatrice, von Langnau im Emmental und Biglen, in Burgdorf, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied + Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3973085, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Jakob Hofer AG, in Amriswil, CHE-109.498.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2009, Publ. 5253632).
Statutenänderung:
20.12.2017.
Zweck neu:
Die Gesellschaft betreibt eine mechanische Werkstätte, handelt mit Maschinen und Geräten aller Art und erbringt Reparatur- und Serviceleistungen. Die Gesellschaft kann Sanitärarbeiten ausführen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, veräussern, verwalten und vermieten sowie Bauten erstellen und renovieren. Die Gesellschaft kann andere Unternehmungen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften gründen, sich daran beteiligen, pachten oder deren Geschäftsführung übernehmen und sich weiterer Aufgaben annehmen, soweit diese mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang steht.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 08.03.2002 ist aufgehoben worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Jakob Hofer, in Amriswil, gemäss Vertrag vom 08.03.2002 und Bilanz per 01.01.2002 mit Aktiven von CHF 1'202'856.35 und Passiven von CHF 465'813.35 zum Preis von CHF 737'043.--, wofür 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 637'043.-- als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Neue] Weitere Adresse: Mostereistrasse, 8587 Oberaach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
GMTC Treuhand & Consulting AG (CH-320.3.041.517-8), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fisch, Hugo, von Muolen, in Häggenschwil, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschopp, Franz, von Knutwil, in Heldswil (Hohentannen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frick, Hans Ulrich, genannt Hansueli, von Urnäsch, in Opfershofen TG (Bürglen (TG)), Vizepräsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Frick, Hansueli, in Opfershofen TG (Bürglen TG), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Hofer, Jakob, von Bleienbach, in Oberaach (Amriswil), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Müller, Martin, von Amriswil, in Kümmertshausen (Erlen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truvag Treuhand und Revisions AG St. Gallen (CHE-108.040.713), in St. Gallen, Revisionsstelle.