Ivo Fausch
residente a Altstätten, da Hausen am Albis Mandati attuali: Kohler Landmaschinen AG, GVS Agrar AG e di più Persone correlate: Ulrich Bleiker, Konrad Joos, Markus Möhr e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ivo Fausch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ivo Fausch"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ivo Fausch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ivo Fausch"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Ivo Fausch
Persone con il nome Ivo Fausch lavorano in questi rami economici
Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
Commercio con macchine
Fabbricazione di macchine agricole
Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
Commercio con macchine
Fabbricazione di macchine agricole
Privato con il nome Ivo Fausch
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Ivo Fausch
Numero di pubblicazione: HR02-1006108395, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Kohler Landmaschinen AG, in Zizers, CHE-108.707.279, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 02.05.2024, Publ. 1006023603).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leinhäuser, Daniel Christoph, von Neuhausen am Rheinfall, in Thayngen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bleiker, Ulrich, von Ebnat-Kappel, in Frauenfeld, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fausch, Ivo, von Hausen am Albis, in Altstätten, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Möhr, Markus, von Maienfeld, in Pfäfers, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Angst, Markus, von Wil (ZH), in Dörflingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Joos, Konrad, von Safiental, in Domat/Ems, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005881050, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
GVS Agrar AG, in Schaffhausen, CHE-105.964.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2022, Publ. 1005594901).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tosoni, Ugo, von Merishausen, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angst, Markus, von Wil (ZH), in Dörflingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bleiker, Ulrich, von Ebnat-Kappel, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fausch, Ivo, von Hausen am Albis, in Altstätten SG (Altstätten), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005863658, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Peter Roos AG, in Kirchleerau, CHE-102.259.319, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2019, Publ. 1004693255).
Firma neu:
Peter Roos AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.10.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angst, Markus, von Wil (ZH), in Dörflingen, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fausch, Ivo, von Hausen am Albis, in Altstätten, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].