Informazioni su Expert Immo Broker AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Expert Immo Broker AG
- Expert Immo Broker AG ha sede a Wildegg, è attiva e opera nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- Il dirigenza è composto da una persona.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 03.11.2023. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L'IDI della azienda è CHE-110.579.737.
- Oltre all’azienda Expert Immo Broker AG sono iscritte 4 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: Chestonag Immobilien AG, DBA Bau AG, ESBA Treuhand & Immobilien GmbH.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.03.2004
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Möriken-Wildegg
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.027.091-0
IDI/IVA
CHE-110.579.737
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist der Kauf, der Verkauf und die Vermittlung von Immobilien, der Handel mit Waren aller Art, die Planung und Projektierung, der Bau, der Betrieb, die Wartung, der Unterhalt und die Reparatur von technischen Anlagen, die Führung von Projekten sowie die Beratung öffentlicher und privater Unternehmungen, Institutionen und Organisationen. Insbesondere kann die Gesellschaft im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Im Übrigen kann sie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
UTA Treuhand AG Lenzburg | Lenzburg | 23.03.2004 | 18.11.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Nomcom AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Expert Immo Broker AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005876629, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Expert Immo Broker AG, in Möriken-Wildegg, CHE-110.579.737, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2021, Publ. 1005168575).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Denda, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Gränichen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Näf, Harry, von Neckertal, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005168575, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Nomcom AG, in Möriken-Wildegg, CHE-110.579.737, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2019, Publ. 1004767300).
Statutenänderung:
24.03.2021.
Firma neu:
Expert Immo Broker AG.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Kauf, der Verkauf und die Vermittlung von Immobilien, der Handel mit Waren aller Art, die Planung und Projektierung, der Bau, der Betrieb, die Wartung, der Unterhalt und die Reparatur von technischen Anlagen, die Führung von Projekten sowie die Beratung öffentlicher und privater Unternehmungen, Institutionen und Organisationen. Insbesondere kann die Gesellschaft im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Im Übrigen kann sie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder elektronisch, nötigenfalls durch eingeschriebenen Brief, an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Näf, Harry, von Neckertal, in Möriken-Wildegg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Denda, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Gränichen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004767300, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Nomcom AG, in Möriken-Wildegg, CHE-110.579.737, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2018, Publ. 3996097).
Weitere Adressen:
[gestrichen: Aavorstadt 18, 5600 Lenzburg]. [gestrichen: Dorfrain 9, 5702 Niederlenz].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ferrara, Pasquale, italienischer Staatsangehöriger, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Näf, Harry, von Neckertal, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Niederlenz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.