Informazioni su Chestonag Immobilien AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Chestonag Immobilien AG
- Chestonag Immobilien AG a Wildegg è una Società anonima nel ramo «Facility Management». Chestonag Immobilien AG è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 26.06.1973.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 17.11.2017.
- L’IDI segnalata è CHE-107.112.876.
- 4 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: DBA Bau AG, ESBA Treuhand & Immobilien GmbH, Expert Immo Broker AG.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
26.06.1973
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Möriken-Wildegg
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.000.777-6
IDI/IVA
CHE-107.112.876
Ramo economico
Facility Management
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erstellen, Handel, Vermietung und Verwaltung von Liegenschaften; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Triflex Treuhand AG | Aarau | 12.12.2008 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
UTA Treuhand AG Lenzburg | Lenzburg | <2004 | 11.12.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Chestonag Immobilien AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3876757, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Chestonag Immobilien AG, in Möriken-Wildegg, CHE-107.112.876, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 12.12.2008, Publ. 4777910).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Näf, Harry, von Neckertal, in Niederlenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Naef, Harry, von Mogelsberg, in Möriken-Wildegg].
Numero di pubblicazione: 4777910, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Chestonag Immobilien AG, in Möriken-Wildegg, CH-400.3.000.777-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2001, S. 7957).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
UTA, Unternehmungsberatungs- und Treuhand AG Lenzburg, in Lenzburg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Triflex Treuhand AG (CH-400.3.017.618-0), in Brugg, Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Chestonag, in Möriken-Wildegg, Betrieb von elektrischen Anlagen, Kabelanlagen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.1995, S. 4512).
Statutenänderung:
4.10.2001.
Firma neu:
Chestonag Immobilien AG.
Domizil neu:
Bruggerstrasse 37, 5103 Wildegg.
Zweck neu:
Erstellen, Handel, Vermietung und Verwaltung von Liegenschaften;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 26.04.1973 ist aus den Statuten gestrichen worden. ] [gestrichen: Sacheinlage: CHF 34'000.--.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Möhl, Markus, von Salmsach, in Seengen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Triflex Christoph Fleck, in Rohr AG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Naef, Harry, von Mogelsberg, in Möriken-Wildegg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
UTA, Unternehmungsberatungs- und Treuhand AG Lenzburg, in Lenzburg, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.