Harry Näf
residente a Möriken AG, da Neckertal Mandati attuali: Pianoschmiede GmbH, Weber Metall- und Stahlbau AG Wildegg e di più Persone correlate: Peter Kuhn, Oliver Stöbe Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Harry Näf", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Harry Näf"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Harry Näf", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Harry Näf"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Harry Näf
Persone con il nome Harry Näf lavorano in questi rami economici
Altri servizi intrattenimento e relax
Fabbricazione di prodotti metallo
Altri servizi connessi al trasporto
Compravendita di immobili propri
Facility Management
Altri servizi intrattenimento e relax
Fabbricazione di prodotti metallo
Altri servizi connessi al trasporto
Compravendita di immobili propri
Facility Management
Privato con il nome Harry Näf
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Harry Näf
Numero di pubblicazione: HR02-1006002176, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
In Rock we Trust GmbH, bisher in Rubigen, CHE-188.924.599, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2016, Publ. 2762313).
Statutenänderung:
15.02.2024.
Firma neu:
Pianoschmiede GmbH.
Sitz neu:
Möriken-Wildegg.
Domizil neu:
Bruggerstrasse 34, 5103 Wildegg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Restauration und den Handel mit Pianos sowie die Konzeption, Planung und Durchführung von Events aller Art sowie die Erbringung von Logistik- und Dienstleistungen für solche Events. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussem sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Gemäss Erneuerung der Erklärung des Geschäftsführers vom 07.03.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [bisher: Gemäss Erklärung vom 06.02.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Metzger, Thomas, von Lommis, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Aspinall, Oliver, von Zürich, in Bern, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schumacher, Roland, von Treiten, in Solothurn, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stöbe, Oliver, von Basel, in Möriken-Wildegg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Kuhn, Peter, von Ebnat-Kappel, in Wetzikon (ZH), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Näf, Harry, von Neckertal, in Möriken-Wildegg, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005876629, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Expert Immo Broker AG, in Möriken-Wildegg, CHE-110.579.737, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2021, Publ. 1005168575).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Denda, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Gränichen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Näf, Harry, von Neckertal, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005503050, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Weber Metall- und Stahlbau AG Wildegg, in Möriken-Wildegg, CHE-102.434.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2013, S.0, Publ. 1214123).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Näf, Harry, von Neckertal, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Buchs (AG)].