Informazioni su Batitec SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Batitec SA
- Batitec SA ha sede a Lausanne, è attiva e opera nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria».
- La dirigenza è composta di una persona.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 22.05.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda Batitec SA è iscritta con l’IDI CHE-103.883.756.
- 30 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: Aerium Therapeutics SA, Agence mondiale antidopage (AMA), Alps & Mediterranean Group SA.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.10.1984
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Lausanne
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.137.600-5
IDI/IVA
CHE-103.883.756
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La direction de chantiers; l'exécution de tous mandats d'architectes et d'ingénieurs, notamment contrôle de sécurité et médiation de chantiers. La société peut poursuivre son but par toutes opérations - spécialement par tous contrats - sans limitation: quant à leur localisation - en Suisse ou à l'étranger; quant à leur objet - qu'il s'agisse de propriété matérielle (mobilière ou immobilière) ou intellectuelle ou de services; quant à leur exécution - que ce soit par la société, par des succursales de la société, par des participations dans d'autres sociétés ou par des sous-traitants. La société peut en outre conclure des contrats de prêt avec ses actionnaires, en qualité de débitrice ou de créancière, ou leur accorder des garanties, si cela favorise ses intérêts.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young SA | Lausanne | 20.12.2005 | 14.07.2009 | |
Neutra Fiduciaire S.A. | Lausanne | <2004 | 19.12.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Batitec S.A.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Batitec SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006037225, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Batitec SA, à Préverenges, CHE-103.883.756 (FOSC du 14.05.2021, p. 0/1005181833). Statuts modifiés le 13.05.2024. Siège transféré à Lausanne.
Nouvelle adresse:
Avenue de Rhodanie 54, 1007 Lausanne.
Nouveau but:
la direction de chantiers;
l'exécution de tous mandats d'architectes et d'ingénieurs, notamment contrôle de sécurité et médiation de chantiers.
La société peut poursuivre son but par toutes opérations - spécialement par tous contrats - sans limitation:
quant à leur localisation - en Suisse ou à l'étranger;
quant à leur objet - qu'il s'agisse de propriété matérielle (mobilière ou immobilière) ou intellectuelle ou de services;
quant à leur exécution - que ce soit par la société, par des succursales de la société, par des participations dans d'autres sociétés ou par des sous-traitants. La société peut en outre conclure des contrats de prêt avec ses actionnaires, en qualité de débitrice ou de créancière, ou leur accorder des garanties, si cela favorise ses intérêts.
Communications aux actionnaires:
par écrit ou par courriel. Bruchez Robert est maintenant de et à Val de Bagnes.
Numero di pubblicazione: HR02-1005181833, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Batitec SA, à Préverenges, CHE-103.883.756 (FOSC du 20.07.2016, p. 0/2964227). Le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Par décision de l'assemblée générale du 04.05.2021 les statuts de la société ont été adaptés à la conversion. Statuts modifiés le 04.05.2021.
Nouveau capital-actions:
CHF 50'000, libéré à concurrence de CHF 50'000, divisé en 50 actions nominatives de CHF 1'000, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Numero di pubblicazione: 2964227, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Batitec SA, à Lausanne, CHE-103.883.756 (FOSC du 11.02.2015, p. 0/1984011). Statuts modifiés le 22 juin 2016. Siège transféré à Préverenges.
Nouvelle adresse:
ZI Tresi 9 A, 1028 Préverenges. Les statuts ne prévoient plus de clause particulière relative au mode de communications aux actionnaires.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.