Reports for Daniel Zweifel
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Daniel Zweifel
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniel Zweifel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6168706, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Müller-Elektronik AG, in Schaffhausen, CH-020.3.918.296-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2010, S. 12, Publ. 5861244).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zweifel, Daniel, von Schänis, in Beggingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zweifel, Beatrice, von Beggingen, in Beggingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Prokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Juen, Hermann, von Oesterreich, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vogelbacher, Thomas, von Wiesendangen, in Marthalen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Prokura zu zweien;
Weissmann, Matthias, von Deutschland, in Rielasingen-Worblingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Prokura zu zweien;
Weber, Manfred, von Deutschland, in Bietingen/Gottmadingen (D), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Prokura zu zweien [bisher: Deutschland, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelprokura].
Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Müller-Elektronik AG, in S c h a f f h a u s e n, Entwicklung, Projektierung, Fabrikation, Vertrieb und Unterhalt von elektronischen Geräten und Steuerungen, insbesondere solcher für Ueberwachungs-, Brandmelde-, Alarm- und Signalanlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 18.02.1999, S. 1129).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Menzi, Rudolf, von Filzbach, in Flurlingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumer, Peter, von Schaffhausen, in Dörflingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gysi, Peter, von Suhr, in Suhr, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Müller, Gustav, von Oberembrach, in Niederhasli, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zweifel, Daniel, von Schänis, in Beggingen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weber, Manfred, von Deutschland, in Bietingen/Gottmadingen (D), Mitglied, mit Einzelprokura;
Vogelsanger, Beatrice, von Beggingen, in Beggingen, Mitglied, mit Kollektivprokura zu zweien.
Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Müller-Elektronik AG, bisher in N i e d e r h a s l i, Entwicklung, Projektierung, Fabrikation, Vertrieb und Unterhalt von elektronischen Geräten und Steuerungen, insbesondere solcher für Ueberwachungs-, Brandmelde-, Alarm- und Signalanlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 04.11.1998, S. 7516).
Gründungsstatuten:
07.03.1979.
Statutenänderung:
29.01.1999.
Sitz neu:
S c h a f f h a u s e n.
Domizil neu:
Schweizersbildstrasse 19, 8207 Schaffhausen.
Zweck:
Entwicklung, Projektierung, Fabrikation, Vertrieb und Unterhalt von elektronischen Geräten und Steuerungen, insbesondere solcher für Ueberwachungs-, Brandmelde-, Alarm- und Signalanlagen. Kann sich an anderen Unternehmungen der gleichen oder ähnlichen Branchen beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 50'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.-.
Aktien:
50 Namenaktien zu CHF 1 000.-.
Qualifizierte Tatbestände:
[gestrichen: Beabsichtigt ein Warenlager (Kleinteile) , ein Warenlager (Fertigfabrikate), Mobiliar, Werkzeuge und Maschinen, alles gemäss Inventaren vom 31.12.1978, sowie einen Personenwagen "Opel Comodore" Bj. 1972 zum Gesamtpreise von höchstens CHF 52 000.- zu übernehmen.].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Menzi, Rudolf, von Filzbach , in Flurlingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Baumer, Peter, von Schaffhausen, in Dörflingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Gysi, Peter, von Suhr, in Suhr, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Zweifel, Daniel, von Schänis, in Beggingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Müller, Gustav, von Oberembrach, in Niederhasli, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
OBT Treuhand AG, in Schaffhausen, Revisionsstelle [wie bisher].