Reports for Hans Zwahlen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Hans Zwahlen
Holdings
Newest SOGC notifications: Hans Zwahlen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5313816, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wasserversorgungsgenossenschaft Rosshäusern-Station, in Mühleberg, CH-035.5.006.092-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.1999, S. 6769).
Firma neu:
Wasserversorgungsgenossenschaft Rosshäusern-Station in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.08.2009 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Alfred Marti, Stationsstrasse 76, 3204 Rosshäusern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lobsiger, Ernst, von Seedorf BE, in Rosshäusern (Mühleberg), Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:in Rosshäusern, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Marti, Alfred, von Kirchdorf BE, in Rosshäusern (Mühleberg), Kassier und Sekretär und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher:in Rosshäusern, Kassier und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zwahlen, Hans, von Rüschegg, in Rosshäusern (Mühleberg), Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:in Rosshäusern, Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2028784, Commercial Registry Office Berne, (36)
Schreinerei Rosshäusern Zwahlen AG, in Mühleberg, Fröschernweg 5, 3204 Rosshäusern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
4.12.2003.
Zweck:
Betrieb einer Schreinerei;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Aktienkapital:
CHF 150'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.--.
Aktien:
100 Namenstimmrechtsaktien zu CHF 100.-- und 140 Namenstammaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma 'Hans Zwahlen', in Mühleberg, gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 4.12.2003 und Übernahmebilanz per 30.6.2003 mit Aktiven von CHF 353'680.10 (inklusive Liegenschaft Mühleberg-Grundbuchblatt Nr. 437-1) und Passiven von CHF 84'184.85, zum Preis von CHF 269'495.25, wofür 100 voll liberierte Namenstimmrechtsaktien zu CHF 100.-- und 140 voll liberierte Namenstammaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 119'495.25 als Forderung in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Zwahlen, Adolf, von Rüschegg, in Rosshäusern (Mühleberg), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Zwahlen, Hans, von Rüschegg, in Rosshäusern (Mühleberg), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
H. U. Gerber Treuhand AG, in Mühleberg, Revisionsstelle.
Commercial Registry Office Berne, (36)
Wasserversorgungsgenossenschaft, Rosshäusern-Station, in M ü h l e b e r g, Versorgung ihrer Mitglieder im Kreise Rosshäusern- Station, Zihlacker usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 197 vom 24.08.1979, S. 2734).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann, Erich, von Bern, in Rosshäusern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stooss, Alfred, von Wileroltigen , in Rosshäusern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti, Walter, von Kirchdorf, in Rosshäusern, Kassier und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lobsiger, Ernst, von Seedorf BE, in Rosshäusern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti, Alfred, von Kirchdorf BE, in Rosshäusern , Kassier und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwahlen, Hans, von Rüschegg, in Rosshäusern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Mäder, Kurt, von Mühleberg, in Rosshäusern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung