Reports for Helene Zurfluh
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Helene Zurfluh
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005499038, Commercial Registry Office Zurich, (20)
OIKOCREDIT DEUTSCHE SCHWEIZ, Förderkreis der Oekumenischen Entwicklungsgenossenschaft Oikocredit, in Winterthur, CHE-101.371.356, Verein (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2022, Publ. 1005381786).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zurfluh, Helene, von Attinghausen, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhalter, Ulrich, von Sumiswald, in Lyss, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tschannen, Jan, von Radelfingen, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Gabriela, von Zürich, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 1213301, Commercial Registry Office Berne, (36)
OIKOCREDIT DEUTSCHE SCHWEIZ, Förderkreis der Oekumenischen Entwicklungsgenossenschaft Oikocredit in der deutschen Schweiz, in Bern, CH-035.6.017.298-7, Verein (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2012, Publ. 6529742).
Statutenänderung:
10.05.2012. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Straub, Martina, von Herzogenbuchsee, in Oberstammheim, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ducommun, Michel, von Les Ponts-de-Martel, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhalter, Ulrich, von Sumiswald, in Busswil BE (Lyss), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fitze, Urs, von Stein AR, in Rorschach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zurfluh, Helene, von Attinghausen, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1060213, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Schweizerische National-Versicherungs-Gesellschaft AG, in Basel, CH-270.3.000.407-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2013, Publ. 7000620).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Streuli, Dieter, von Zürich, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hasse Biniasch, Thomas, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grüebler, Dr. Walter, von Wil SG, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Busch, Hans Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kleiner-König, Stefanie, deutsche Staatsangehörige, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sailer, Damian, von Luzern, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bohl, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zemp, Stefan, von Kriens, in Beinwil (Freiamt), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaut, Andy, niederländischer Staatsangehöriger, in Jonen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vetter, Hans-Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Königstein (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zurfluh, Helene, von Attinghausen, in Schattdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller Senn, Anita, von Thun, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeby, Andreas Albert, von St. Ursen, in Oberwil BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Markus Willy, von Liestal, in Büren SO, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flury, Benno, von Domat/Ems, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Kempfer, Frank, französischer Staatsangehöriger, in Möhlin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Urs, von Landiswil, in Starrkirch-Wil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyenhofer, Bruno, von Tobel-Tägerschen, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Svraka-Pétrovic, Neira, österreichische Staatsangehörige, in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.