Reports for Leonhard Zumoberhaus
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Leonhard Zumoberhaus
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005267397, Commercial Registry Office Valais, (600)
TWKW Trinkwasserkraftwerke Niedergesteln AG, in Niedergesteln, CHE-113.694.205, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 17.09.2020, Publ. 1004980910).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imboden, Fridolin, von Niedergesteln, in Niedergesteln, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhardt, Isidor Alois, von Härkingen, in Niedergesteln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumoberhaus, Leonhard, von Niedergesteln, in Niedergesteln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalbermatter, Richard, von Niedergesteln, in Niedergesteln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bregy, Sandro Bruno, von Niedergesteln, in Niedergesteln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Rinaldo, von Niedergesteln, in Niedergesteln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3680593, Commercial Registry Office Valais, (600)
Stiftung Gestelnburg / Pro Castellione, in Niedergesteln, CHE-110.219.977, Stiftung (SHAB Nr. 132 vom 13.07.2015, Publ. 2264999).
Urkundenänderung:
31.05.2017.
Zweck neu:
Sanierung und Erhaltung der Gestelnburg unter der Einhaltung der Weisungen der eidg. und kant. Denkmalpflege. Erwerb von geschichtlich bedeutsamen Liegenschaften und Gegenständen, wenn die Tragbarkeit und die Rückzahlung des Fremdkapitals nachhaltig gewährleistet wird. Ausgrabungen vorzunehmen und alle Bestrebungen zu unterstützen, die der Erforschung der Baugeschichte der Gestelnburg und Niedergesteln dienen. Der Ortsgemeinde Niedergesteln als Eigentümerin der Burganlagen in allen die Burgruine betreffenden Fragen zur Seite zu stehen. Die Burgruine und die im Eigentum der Stiftung stehenden Liegenschaften und Objekte der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, soweit damit der Schutz- und Verwendungszweck nicht in Frage gestellt wird. Im Burgersaal kulturelle Veranstaltungen zu organisieren. Bei Körperschaften, Unternehmungen und Privatpersonen Mittel für eine fachgerechte Sanierung und den notwendigen Unterhalt der Burgruine zu sammeln und zu verwalten.Die Stiftung hat überdies keinen Erwerbszweck und erstrebt keinen Gewinn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumoberhaus, Leonhard, von Niedergesteln, in Niedergesteln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Hans Peter, von Niedergesteln, in Niedergesteln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalbermatter, Christian Germann, von Niedergesteln, in Niedergesteln, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Imboden-Tscherry, Fridolin, von Niedergesteln, in Niedergesteln, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kummer, Pierre Alain, von Riederalp, in Niedergesteln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Naters];
Theler, Michel, von Ausserberg, in Niedergesteln, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2264999, Commercial Registry Office Valais, (600)
Stiftung Gestelnburg / Pro Castellione, in Niedergesteln, CHE-110.219.977, Stiftung (SHAB Nr. 227 vom 23.11.2009, S. 20, Publ. 5355894).
Domizil neu:
c/o Einwohnergemeinde Niedergesteln, Kirchgasse 6, 3942 Niedergesteln.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bregy, Andreas, von Niedergesteln, in Steg-Hohtenn, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaller-Kohlbrenner, Sabin, von Steg-Hohtenn, in Niedergesteln, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imboden, Fridolin, von Niedergesteln, in Niedergesteln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kalbermatter, Jörg, von Niedergesteln, in Niedergesteln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kalbermatter, Alfred, von Niedergesteln, in Steg-Hohtenn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beratung, Planung und Treuhand AG (CH-600.3.000.080-6), in Visp, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bregy, Iris Isabella, von Niedergesteln, in Niedergesteln, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kalbermatter, Thomas, von Niedergesteln, in Niedergesteln, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumoberhaus, Leonhard, von Niedergesteln, in Niedergesteln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kalbermatter, Christian Germann, von Niedergesteln, in Niedergesteln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kummer, Pierre Alain, von Riederalp, in Naters, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Hans Peter, von Niedergesteln, in Niedergesteln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Steiner, Hans-Peter];
Cina, Jean Michel, von Salgesch, in Salgesch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Cina, Jean-Michel];
Schnyder, Wilhelm, von Steg-Hohtenn und Gampel-Bratsch, in Steg VS (Steg-Hohtenn), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Steg];
Werlen & Squaratti Treuhand AG (CHE-107.484.496), in Brig-Glis, Revisionsstelle.